Richard Byrdal
Erhvervsaktiv siden: | 29. dec. 1975 (48 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | INTER DAN HOTELS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 44.940' DKK HOTEL RANDERS A/S (Nu: HOTEL RANDERS EJENDOMME A/S) (2016) |
Største underskud: | -20.805' DKK K/S LAUGET (Nu: Limfjordshotellet Aalborg K/S) (2020) |
Største egenkapital: | 148.547' DKK K/S LAUGET (Nu: Limfjordshotellet Aalborg K/S) (2023) |
Største gæld: | 92.655' DKK K/S LAUGET (Nu: Limfjordshotellet Aalborg K/S) (2017) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos AKTIESELSKABET AF 1. AUGUST 1942 (Nu: HOTEL RANDERS A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Radisson Blu Limfjord Hotel v/Richard Byrdal (45 år 8 måneder) |
Seed: 1401200825
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for nu meget længe siden i INTER DAN HOTELS ApS (tidligere DANSK HOTELINDKØB ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Richard Byrdal i 25 år, før fratrædelsen d. 31. december 2000.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. april 2002.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
LAUGET, AALBORG, EJENDOMSAKTIESELSKAB
Ejerandel: 50-66.65% -
Radisson Blu Limfjord Hotel v/Richard Byrdal
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
RICHARD BYRDAL ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Limfjordshotellet Aalborg K/S
Via LAUGET, AALBORG, EJENDOMSAKTIESELSKAB -
GROTUMSGADE AALBORG A/S
Via RICHARD BYRDAL ApS -
LIMFJORDSHUSET K/S
Via GROTUMSGADE AALBORG A/S -
HOLDINGSELSKABET VED STRANDEN 14 A/S
Via RICHARD BYRDAL ApS -
AALBORG KASINO A/S
Via HOLDINGSELSKABET VED STRANDEN 14 A/S
Direktørposter (1)
-
RICHARD BYRDAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2007
Bestyrelsesposter (6)
-
GROTUMSGADE AALBORG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.02.1999 -
LAUGET, AALBORG, EJENDOMSAKTIESELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.03.1998 -
AALBORG KASINO A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.06.2023 -
HOLDINGSELSKABET VED STRANDEN 14 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.12.1998 -
Limfjordshotellet Aalborg K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.07.2024 -
2FAST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (55)
-
Limfjordshotellet Aalborg K/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.07.2024
Registreringsdato: 12.07.2024 -
Limfjordshotellet Aalborg K/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.07.2024
Registreringsdato: 11.07.2024 -
AALBORG KASINO A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2023
Registreringsdato: 14.06.2023
Blå bog (fortsat)
Richard har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
31.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.02.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Richard Byrdal er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• LAUGET, AALBORG, EJENDOMSAKTIESELSKAB (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.272' DKK.
• RICHARD BYRDAL ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.272' DKK.
I samme organisation finder man også holdingselskabet HOLDINGSELSKABET VED STRANDEN 14 A/S (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Richard Byrdal, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Richard Byrdal har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i K/S LAUGET (Nu: Limfjordshotellet Aalborg K/S) der præsenterede et overskud på 27.083' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i K/S LAUGET (Nu: Limfjordshotellet Aalborg K/S) der præsenterede et underskud på 20.805' DKK.
Richard har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 33 år 5 måneder fra 1990 til 2023 hos AALBORG KASINO A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.658' DKK (K/S LAUGET (Nu: Limfjordshotellet Aalborg K/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1' DKK (2FAST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 148.547' DKK (K/S LAUGET (Nu: Limfjordshotellet Aalborg K/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 461' DKK (VGH NR. 473 ApS (Nu: NBJ INTERIØR ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Richard' netværk er Irma Rasmussen.