Peter Lange Rudbeck Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 16.373' DKK MARTIN INVEST A/S SKIVE (2016) |
Største underskud: | -19.376' DKK A/S ASSCHENFELDT, TYSKE EJENDOMME 1 (Nu: A/S Barbarossahof, Erfurt) (2014) |
Største egenkapital: | 43.809' DKK A/S ASSCHENFELDT, TYSKE EJENDOMME 1 (Nu: A/S Barbarossahof, Erfurt) (2018) |
Største gæld: | 91.024' DKK A/S ASSCHENFELDT, TYSKE EJENDOMME 1 (Nu: A/S Barbarossahof, Erfurt) (2014) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (24 år 8 måneder) |
Seed: 250430099
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2000 i DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Peter Lange Rudbeck Jørgensen nu bestreddet i 24 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 1.758' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
HARIP HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Stutteri Hole In One
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
PROJEKT KAPITAL ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
DRSH REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Via HARIP HOLDING ApS -
DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Via DRSH REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
Force IV ApS
Via PROJEKT KAPITAL ApSNyt selskab -
Force III ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via Force IV ApS
Direktørposter (5)
-
DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2010 -
HARIP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2005 -
DRSH REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.02.2011 -
PROJEKT KAPITAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2019 -
Force IV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2024 Ny
Bestyrelsesposter (1)
-
Force III ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 02.09.2024 Ny
Tidslinje (76)
-
Force III ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
Force III ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
Force IV ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.08.2024
Registreringsdato: 31.08.2024
Blå bog (fortsat)
Peter har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
31.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35,19% -
Ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
27.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.09.2023 - 02.09.2024
Reel ejer
24.09.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35,19% -
Bestyrelsesmedlem
14.02.2011 - 31.07.2024
Direktør
14.02.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.12.2013 - 30.07.2024
Reel ejer
31.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Peter Lange Rudbeck Jørgensen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• HARIP HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.864' DKK.
• PROJEKT KAPITAL ApS (36,67% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.864' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 3 holdingselskaber som Force III ApS (35,19%), DRSH REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (50%) & Force IV ApS (35,19%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Peter Lange Rudbeck Jørgensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Peter Lange Rudbeck Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i MARTIN INVEST A/S SKIVE der præsenterede et overskud på 16.373' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i MARTIN INVEST A/S FINANS der præsenterede et underskud på 14.089' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 25 forskellige selskaber (heraf 11 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 8 måneder fra 2000 til i dag hos DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.239' DKK (HARIP HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 413' DKK (DRSH REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.864' DKK (HARIP HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 89' DKK (MARTIN INVEST A/S SKIVE).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Søren Hald Vestergaard.