Søren Hald Vestergaard
Erhvervsaktiv siden: | 27. okt. 2005 (18 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | YOOIT ApS (Ejer) |
Største overskud: | 38.360' DKK A/S ASSCHENFELDT KIEL (Nu: A/S Knooper Weg, Kiel) (2020) |
Største underskud: | -19.376' DKK A/S ASSCHENFELDT, TYSKE EJENDOMME 1 (Nu: A/S Barbarossahof, Erfurt) (2014) |
Største egenkapital: | 105.657' DKK A/S ASSCHENFELDT KIEL (Nu: A/S Knooper Weg, Kiel) (2023) |
Største gæld: | 91.024' DKK A/S ASSCHENFELDT, TYSKE EJENDOMME 1 (Nu: A/S Barbarossahof, Erfurt) (2014) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af YOOIT ApS (18 år 10 måneder) |
Seed: 792817861
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2005 i YOOIT ApS (tidligere YOOIT CAPITAL GROUP ApS) med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Søren Hald Vestergaard og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Søren nu bestreddet i 18 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 18 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 955' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
YOOIT ApS
Ejerandel: 100% -
PROJEKT KAPITAL ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
YOOIT II ApS
Via YOOIT ApS -
Agro Consult ApS
Via YOOIT II ApSNyt selskab -
Force IV ApS
Via PROJEKT KAPITAL ApSNyt selskab -
Force III ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via Force IV ApS
Direktørposter (3)
-
YOOIT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2005 -
YOOIT II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2017 -
Agro Consult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (59)
-
DANSK REVISION SKIVE HOLDING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: DRSH REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.07.2024
Registreringsdato: 31.07.2024 -
DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.07.2024
Registreringsdato: 31.07.2024 -
Agro Consult ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024
Blå bog (fortsat)
Søren har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35,19% -
Reel ejer og Direktør
10.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
24.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35,19% -
Reel ejer
20.12.2017 - Stadig aktiv
Direktør
30.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Søren Hald Vestergaard er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• YOOIT ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.434' DKK.
• PROJEKT KAPITAL ApS (36,67% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.434' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 3 holdingselskaber som YOOIT II ApS (100%), Force III ApS (35,19%) & Force IV ApS (35,19%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Søren Hald Vestergaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Søren Hald Vestergaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i MARTIN INVEST A/S SKIVE der præsenterede et overskud på 16.373' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i A/S ASSCHENFELDT, TYSKE EJENDOMME 1 (Nu: A/S Barbarossahof, Erfurt) der præsenterede et underskud på 19.376' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 11 måneder fra 2005 til 2021 hos MARTIN INVEST A/S SKIVE.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.294' DKK (A/S ASSCHENFELDT KIEL (Nu: A/S Knooper Weg, Kiel)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 413' DKK (DANSK REVISION SKIVE HOLDING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: DRSH REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 105.657' DKK (A/S ASSCHENFELDT KIEL (Nu: A/S Knooper Weg, Kiel)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 89' DKK (MARTIN INVEST A/S SKIVE).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Peter Lange Rudbeck Jørgensen.