Leif Kargo Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 10. mar. 1994 (30 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | LEIF KARGO CHRISTENSEN (Stifter) |
Største overskud: | 1.118' DKK BORK HAVN FONDEN (2023) |
Største underskud: | -208' DKK BORK MASKINSTATION ApS (Nu: BM NØRRE BORK ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 3.712' DKK A/S P.J.P. MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING (2023) |
Største gæld: | 15.778' DKK A/S P.J.P. MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING (2021) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos A/S P.J.P. MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LEIF KARGO CHRISTENSEN (30 år 6 måneder) |
Seed: 1268998163
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1994 i LEIF KARGO CHRISTENSEN som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Leif Kargo Christensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Leif nu besiddet i 30 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LEIF KARGO CHRISTENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
PJP BYG HOLDING APS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
A/S P.J.P. MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING
Via PJP BYG HOLDING APS
Direktørposter (2)
-
PJP BYG HOLDING APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2015 -
A/S P.J.P. MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.04.2015
Tidslinje (18)
-
BORK HAVN FONDEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2019
Registreringsdato: 27.05.2019 -
PJP BYG HOLDING APS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.05.2015
Registreringsdato: 18.05.2015 -
PJP BYG HOLDING APS
Tilknyttet som direktørDato: 18.05.2015
Registreringsdato: 18.05.2015
Blå bog (fortsat)
Leif har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.05.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
14.04.2015 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via PJP BYG HOLDING APS -
Stifter og Ejer
10.03.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
18.01.2012 - 27.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.06.1996 - 28.09.2000
Bestyrelsesmedlem
28.09.2000 - 05.12.2014
Direktør
04.11.2004 - 05.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Leif Kargo Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PJP BYG HOLDING APS (33,33% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.166' DKK. Igennem sit holdingselskab PJP BYG HOLDING APS har Leif dermed også ejerandele i A/S P.J.P. MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING (66.66-89.99%) & PJP BYG HOLDING APS (25-33.33%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Leif Kargo Christensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor A/S P.J.P. MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING fremviste et overskud på 983' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.118' DKK (BORK HAVN FONDEN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.712' DKK (A/S P.J.P. MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.039' DKK (BORK HAVN FONDEN).
En af de forbindelser som går igen i Leif' netværk er Morten Stoubæk Andersen.