Ole Aarup
Erhvervsaktiv siden: | 4. apr. 2011 (13 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | NUMITVEJ A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 983' DKK A/S P.J.P. MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.712' DKK A/S P.J.P. MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING (2023) |
Største gæld: | 15.778' DKK A/S P.J.P. MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING (2021) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos A/S P.J.P. MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af PJP BYG HOLDING APS (9 år 4 måneder) |
Seed: 864581495
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2011 i NUMITVEJ A/S (tidligere P. J. P. MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Ole Aarup i 3 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 5. december 2014.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor murere. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 5. december 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PJP BYG HOLDING APS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
A/S P.J.P. MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING
Via PJP BYG HOLDING APS
Direktørposter (1)
-
PJP BYG HOLDING APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
A/S P.J.P. MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
A/S P.J.P. MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2016
Registreringsdato: 20.06.2016 -
PJP BYG HOLDING APS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.05.2015
Registreringsdato: 18.05.2015 -
PJP BYG HOLDING APS
Tilknyttet som direktørDato: 18.05.2015
Registreringsdato: 18.05.2015
Blå bog (fortsat)
Ole har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.06.2016 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via PJP BYG HOLDING APS -
Stifter, Ejer og Direktør
18.05.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
02.02.2018 - 24.03.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
04.04.2011 - 05.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Aarup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PJP BYG HOLDING APS (33,33% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.166' DKK. Igennem holdingselskabet PJP BYG HOLDING APS har Ole derfor også ejerandele i A/S P.J.P. MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING (66.66-89.99%) & PJP BYG HOLDING APS (25-33.33%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Ole Aarup, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor PJP BYG HOLDING APS kunne offentliggøre et overskud på 823' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 722' DKK (A/S P.J.P. MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.712' DKK (A/S P.J.P. MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.166' DKK (PJP BYG HOLDING APS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Leif Kargo Christensen.