Jan Haurits
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1993 (31 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | CHIROFORM V/JAN HAURITS (Ejer) |
Største overskud: | 594' DKK CHIROFORM A/S (2020) |
Største underskud: | -138' DKK Chiroform International ApS (Nu: KP-Nedbrydning Vesthimmerland ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 2.017' DKK HAURITS HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 3.187' DKK CHIROFORM A/S (2014) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos CHIROFORM A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af CHIROFORM A/S (22 år 3 måneder) |
Seed: 1715843159
Karrieren I Danmark startede i 1993 ved CHIROFORM V/JAN HAURITS i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jan Haurits der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jan i 9 år 2 måneder, før stoppet den 31. august 2002.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. august 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HAURITS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CHIROFORM A/S
Via HAURITS HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
CHIROFORM A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2002 -
HAURITS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
CHIROFORM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.04.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Chiroform International ApS (Nu: KP-Nedbrydning Vesthimmerland ApS)
Fratrådt som direktørDato: 26.06.2018
Registreringsdato: 26.06.2018 -
Chiroform International ApS (Nu: KP-Nedbrydning Vesthimmerland ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 10.10.2017
Registreringsdato: 10.10.2017 -
VIBORG KULTUR OG IDRÆTSFOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.12.2008
Registreringsdato: 03.12.2008
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
03.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.06.2002 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
06.04.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.10.2017 - 26.06.2018
Reel ejer
27.10.2017 - 26.06.2018
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.04.2006 - 03.12.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.06.2002 - 04.09.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Haurits er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HAURITS HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.952' DKK. Gennem holdingselskabet HAURITS HOLDING ApS har Jan derfor også andele i CHIROFORM A/S (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jan Haurits, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor CHIROFORM A/S kunne fremvise et overskud på 594' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 45' DKK (CHIROFORM A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (VIBORG KULTUR OG IDRÆTSFOND).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.952' DKK (HAURITS HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 298' DKK (VIBORG KULTUR OG IDRÆTSFOND).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Ole Anders Petersen.