Ib Hansen
Erhvervsaktiv: | 9. nov. 1983 - 25. feb. 2021 |
Karrieren startede hos: | PARTREDERIET INVEST III (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af PARTREDERIET INVEST VIII (37 år 11 måneder) |
Seed: 784032475
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1983 ved PARTREDERIET INVEST III med titlen som Ejer. Ib Hansen købte en part af virksomheden d. 9. november 1983 og havde dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Ib af: Iven Rewers, Søren Richard Busch, Palle Normann Svendsen og 32 andre personer. Rollen som Ejer bestred Ib i 29 år 11 måneder, før stoppet den 31. oktober 2013.
Virksomheden opererede indenfor sø- og kysttransport af gods. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. oktober 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PARTREDERIET INVEST VIII
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (15)
-
Ejd Valby Langgade 217 m.fl (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 25.02.2021
Registreringsdato: 25.02.2021 -
Ejd Valby Langgade 217 m.fl (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 23.09.2020
Registreringsdato: 23.09.2020 -
PARTREDERIET INVEST IV (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.10.2013
Registreringsdato: 31.10.2013
Blå bog (fortsat)
Ib har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.10.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
23.09.2020 - 25.02.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.10.1991 - 31.10.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
09.11.1983 - 31.10.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
03.07.2009 - 24.11.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Ib' netværk er Hilmer Jensen.