John Nørgaard
Karrieren startede hos: | HELMA INVEST A/S (Ejer) |
Største overskud: | 76.084' DKK FUTURA HOUSE A/S (Nu: NOBELPARKEN A/S) (2021) |
Største underskud: | -34.397' DKK A/S PSE 10 NR. 1290 (Nu: AALBORG BOLDSPILKLUB A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 178.629' DKK FUTURA HOUSE A/S (Nu: NOBELPARKEN A/S) (2022) |
Største gæld: | 152.792' DKK FUTURA HOUSE A/S (Nu: NOBELPARKEN A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 80 årsværk hos A/S PSE 10 NR. 1290 (Nu: AALBORG BOLDSPILKLUB A/S) (2023) |
Seed: 620607923
Karrieren som erhvervsperson startede for flere år siden ved HELMA INVEST A/S i rollen som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Denne rolle bestred John Nørgaard i 1812 år, før stoppet den 1. november 2020.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor køb og salg af egen fast ejendom. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 80' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JN INVEST HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 20.12.2010 ApS
Via JN INVEST HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 20.12.2010 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2010 -
JN INVEST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2013 -
Lundtofteparken 43A ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.10.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
CK-FINANS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (149)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 01.04.2011 A/S
Fratrådt som direktørDato: 04.06.2021
Registreringsdato: 04.06.2021 -
EJENDOMSSELSKABET AF 01.04.2011 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.06.2021
Registreringsdato: 04.06.2021 -
JOHN NØRGAARD ERHVERVSEJENDOMME A/S (Nu: MA12 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2021
Registreringsdato: 01.06.2021
Blå bog (fortsat)
John har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1815 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
20.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
26.11.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
20.12.2010 - Stadig aktiv
Direktør
27.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.05.2011 - 04.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
27.06.2003 - 01.06.2021
Reel ejer
14.07.2014 - 01.11.2020
Ejerandel: 11,11%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor JOHN NØRGAARD ERHVERVSEJENDOMME A/S (Nu: MA12 ApS) kunne fremvise et overskud på 8.227' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor EJENDOMSSELSKABET AF 01.04.2011 A/S kunne fremvise et underskud på 7.000' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.816' DKK (CK-FINANS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 34.397' DKK (A/S PSE 10 NR. 1290 (Nu: AALBORG BOLDSPILKLUB A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 163.624' DKK (FUTURA HOUSE A/S (Nu: NOBELPARKEN A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 191' DKK (PBH 29.022 ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET AF 20.12.2010 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Kristian Højsleth.