Jens Robert Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1984 (40 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | GRIMSTRUP INDUSTRIHUS I/S/MOGENS HARTZ/JENS ANDERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 2.909' DKK JKA af 1. juli 2022 A/S (2022) |
Største underskud: | -10.346' DKK SULA STEEL A/S (2014) |
Største egenkapital: | 6.948' DKK Dasa Group ApS (Nu: THV 12 ApS) (2014-15) |
Største gæld: | 19.702' DKK SULA STEEL A/S (2014) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos JKA af 1. juli 2022 A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af LAGRI II ApS (31 år 9 måneder) |
Seed: 291343657
Erhvervskarrieren startede i 1984 hos GRIMSTRUP INDUSTRIHUS I/S/MOGENS HARTZ/JENS ANDERSEN i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Mogens Bacci Hartz at Jens Robert Andersen stiftede GRIMSTRUP INDUSTRIHUS I/S/MOGENS HARTZ/JENS ANDERSEN den dag i januar 1984. Titlen som Ejer og Stifter bestred Jens i 18 år, før stoppet d. 1. januar 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. januar 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LAGRI II ApS
Ejerandel: 100% -
Andersen & Svendsen advokater
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
LAGRI II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.1992
Bestyrelsesposter (12)
-
SNG RÅDGIVNING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 01.12.2020 -
SV1 HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 12.10.2022 -
PM TOTALENTREPRISE OG HANDEL HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 05.10.2023 -
SOC CONSULTING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 12.10.2022 -
SIGNES KØKKEN ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 05.04.2019 -
Vestergaard Invest Holding IVS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 20.08.2021 -
Lundhoff ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 02.03.2021 -
Newco 2019 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.10.2023 -
VisitwithCare IVS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 10.02.2021 -
medicool ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 24.06.2022 -
KODA Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 14.10.2022 -
Komplexx Construction ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 12.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (907)
-
NemTransport ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2024
Registreringsdato: 13.09.2024 -
Komplexx Construction ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024 -
KK-VVS ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.08.2024
Registreringsdato: 14.08.2024
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Robert Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos ZIEGLER ENTREPRISE ApS (Nu: Ziegler Gulvafslibning ApS) der præsenterede et overskud på 335' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Dasa Group ApS (Nu: THV 12 ApS) der præsenterede et underskud på 3.010' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 452 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 12 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 2 måneder fra 2002 til 2016 hos HANDELSSELSKABET AF 1955 A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 413' DKK (KK-VVS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 218' DKK (SD Tech ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 1.196' DKK (NØRREGADE 20 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -283' DKK (SD Tech ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Henning Bentien Oxenløwe.