Mathias Peer Christiansen
Karrieren startede hos: | SUNDHEDSKOST V/P M CHRISTIANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 10.925' DKK Helsam Holding A/S (Nu: H. Holding Invest A/S) (2017-18) |
Største underskud: | -2.271' DKK NATUR-DROGERIET A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 84.538' DKK Helsam Holding A/S (Nu: H. Holding Invest A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 20.033' DKK NATUR-DROGERIET A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 46 årsværk hos NATUR-DROGERIET A/S (2021-22) |
Seed: 349749060
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for nu mange år siden hos SUNDHEDSKOST V/P M CHRISTIANSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mathias Peer Christiansen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Mathias i 42 år 11 måneder, før stoppet d. 22. september 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 22. september 2015.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NATUR-DROGERIET HOLDING ApS
Ejerandel: 90-99.99% -
H. Holding Invest A/S
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
J.C. EJENDOMSSELSKAB A/S
Via NATUR-DROGERIET HOLDING ApS -
HELSAM GRUPPEN A/S
Via H. Holding Invest A/S -
Web Nordic A/S
Via HELSAM GRUPPEN A/S
Bestyrelsesposter (1)
-
J.C. EJENDOMSSELSKAB A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.09.1995
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
NATUR-DROGERIET ApS (Nu: NATUR-DROGERIET HOLDING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 08.02.2023
Registreringsdato: 08.02.2023 -
NATUR-DROGERIET A/S
Fratrådt som direktørDato: 02.10.2015
Registreringsdato: 02.10.2015 -
NATUR-DROGERIET A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.10.2015
Registreringsdato: 02.10.2015
Blå bog (fortsat)
Mathias har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
20.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør
24.05.1976 - 08.02.2023
Ejer
29.11.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 91,25% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
30.12.1986 - 02.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
09.10.1972 - 22.09.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
10.04.1987 - 09.01.1992
Bestyrelsesmedlem
11.09.1995 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.11.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 91,25%
Mathias Peer Christiansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NATUR-DROGERIET HOLDING ApS (ejer pt. 91,25%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 19.416' DKK. Igennem holdingselskabet NATUR-DROGERIET HOLDING ApS har Mathias derfor også ejerandele i J.C. EJENDOMSSELSKAB A/S (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Mathias Peer Christiansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Helsam Holding A/S (Nu: H. Holding Invest A/S) kunne offentliggøre et overskud på 10.925' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Helsam Holding A/S (Nu: H. Holding Invest A/S) kunne offentliggøre et underskud på 139' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mathias' netværk er Kenneth Gert Guldager.