Leif Dambo Jensen
Karrieren startede hos: | REA-DAN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 268.531' DKK A/S HYGÆA . FARVER OG LAKKER (Nu: SP GROUP A/S) (2022) |
Største underskud: | -16.713' DKK EMKOCELL A/S (Nu: SEIMEI ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 1.618.726' DKK BRDR. SCHUR INTERNATIONAL A/S (Nu: Schur International Holding A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 1.156.969' DKK BRDR. SCHUR INTERNATIONAL A/S (Nu: Schur International Holding A/S) (2016-17) |
Flest årsværk: | 2.380 årsværk hos A/S HYGÆA . FARVER OG LAKKER (Nu: SP GROUP A/S) (2021) |
Seed: 587354772
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor for flere år siden ved REA-DAN A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Leif Dambo Jensen i 27 år 4 måneder, før stoppet den 20. april 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. april 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LDJ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DAMBO INVEST ApS
Via LDJ HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
LDJ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.08.2009
Bestyrelsesposter (2)
-
ARKAS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.02.2020 -
DAMBO INVEST ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.04.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (206)
-
Huset 72A ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
MEDIEGRUPPEN REKLAMEBUREAU A/S (Nu: Mediegruppen Design:Kommunikation A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.06.2024
Registreringsdato: 21.06.2024 -
DANIA PLAST A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2023
Registreringsdato: 28.04.2023
Blå bog (fortsat)
Leif har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 53 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
04.08.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
18.12.2015 - 19.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.02.2012 - 21.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.01.2019 - 28.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.03.2018 - 28.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Leif Dambo Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LDJ HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 338' DKK. Igennem holdingselskabet LDJ HOLDING ApS har Leif derfor også ejerandele i DAMBO INVEST ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Leif Dambo Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Leif Dambo Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved KUMA A/S der præsenterede et overskud på 12.520' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved Huset 72A ApS der præsenterede et underskud på 4.940' DKK.
Leif har i alt siddet i bestyrelsen hos 79 forskellige selskaber (heraf 45 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 27 år 4 måneder fra 1970 til 1998 hos REA-DAN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 201.060' DKK (A/S HYGÆA . FARVER OG LAKKER (Nu: SP GROUP A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.546' DKK (Arkas Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.618.726' DKK (BRDR. SCHUR INTERNATIONAL A/S (Nu: Schur International Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.041' DKK (RK HOLDING SKIVE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Leif' netværk er Jacob Ejs.