Ib Søbjerg Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 1986 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | MURERMESTER IB SØBJERG HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 160' DKK SØBJERG INVEST ApS (2015) |
Største underskud: | -100' DKK SØBJERG INVEST ApS (2014) |
Største egenkapital: | 995' DKK K/S VINDBÆKVEJ 48 (2019) |
Største gæld: | 3.069' DKK SØBJERG INVEST ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af MURERMESTER IB SØBJERG HANSEN (37 år 8 måneder) |
Seed: 1634948834
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1986 i MURERMESTER IB SØBJERG HANSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Ib Søbjerg Hansen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Ib nu besiddet i 37 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen murere.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
DEN LEVENDE LANDSBY ApS
Ejerandel: 0% -
MURERMESTER IB SØBJERG HANSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SØBJERG INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
SØBJERG INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.1998
Ejendomme (10)
Tidslinje (8)
-
K/S VINDBÆKVEJ 48
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.06.2021
Registreringsdato: 03.06.2021 -
K/S VINDBÆKVEJ 48
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2016
Registreringsdato: 01.08.2016 -
KOMPLEMENTARSELSKABET DEN LEVENDE LANDSBY ApS (Nu: DEN LEVENDE LANDSBY ApS) (0%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.12.2007
Registreringsdato: 19.12.2007
Blå bog (fortsat)
Ib har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
19.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% -
Stifter og Direktør
01.07.1998 - Stadig aktiv
Ejer
30.05.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
22.12.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2016 - 03.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor SØBJERG INVEST ApS fremviste et overskud på 160' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor SØBJERG INVEST ApS fremviste et underskud på 100' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 147' DKK (SØBJERG INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 46' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET DEN LEVENDE LANDSBY ApS (Nu: DEN LEVENDE LANDSBY ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 439' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET DEN LEVENDE LANDSBY ApS (Nu: DEN LEVENDE LANDSBY ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 221' DKK (SØBJERG INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ib' netværk er Børge Poul Dahlstrøm.