Søren Faurholt Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1985 (39 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Herrer S og P Faurholt Jensen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Herrer S og P Faurholt Jensen (17 år 10 måneder) |
Seed: 1797218566
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1985 ved Herrer S og P Faurholt Jensen (tidligere S og P Faurholt Jensen) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Poul Faurholt Jensen at Søren Faurholt Jensen stiftede Herrer S og P Faurholt Jensen den dag i februar 1985. Rollen som Ejer og Stifter bestred Søren i 17 år 10 måneder, før stoppet den 31. december 2002.
Virksomheden opererede indenfor svineavl. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2002.
Ejendomme (3)
Tidslinje (6)
-
Landmand Søren Faurholt Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2019
Registreringsdato: 31.03.2019 -
Blomsterværkstedet v/Mette Jensen og Søren Faurholt Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.01.2013
Registreringsdato: 31.01.2013 -
Blomsterværkstedet v/Mette Jensen og Søren Faurholt Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2006
Registreringsdato: 01.08.2006
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.2003 - 31.03.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2006 - 31.01.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.1985 - 31.12.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Finn Kronborg.