Niels Jessen
Erhvervsaktiv siden: | 2. mar. 1976 (48 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | GÅRDEJER NIELS JESSEN (Stifter) |
Største overskud: | 36.629' DKK D & B ERHVERV 3846 ApS (Nu: INVESTERINGSSELSKABET POLEN ApS) (2014) |
Største underskud: | -8.310' DKK Q Pigs A/S (Nu: Quality Pigs A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 48.953' DKK T.D. SPECIALITY FOOD TRADING ApS (Nu: ROBERT DAMKJÆR HOLDING A/S) (2022) |
Største gæld: | 26.787' DKK Q Pigs A/S (Nu: Quality Pigs A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos BENT OLE MORTENSEN & HINGE P/S (Nu: HINGE ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af GÅRDEJER NIELS JESSEN (48 år 7 måneder) |
Seed: 1143504386
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for nu mange år siden hos GÅRDEJER NIELS JESSEN i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Niels Jessen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Stifter og Ejer har Niels nu bestreddet i 48 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GÅRDEJER NIELS JESSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (65)
-
NORDICON NORDIC ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
BENT OLE MORTENSEN & HINGE P/S (Nu: HINGE ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2022
Registreringsdato: 10.06.2022 -
RØDBO DØR- OG VINDUESFABRIK ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.11.2019
Registreringsdato: 06.11.2019
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
02.03.1976 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2018 - 21.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.12.2014 - 10.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2018 - 06.11.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2016 - 29.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor REVISIONSFIRMAET N. JESSEN OG CHR. ROOS ApS (Nu: HJ VVS HADERSLEV ApS) kunne fremvise et overskud på 149' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.092' DKK (Q Pigs A/S (Nu: Quality Pigs A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.439' DKK (T.D. SPECIALITY FOOD TRADING ApS (Nu: ROBERT DAMKJÆR HOLDING A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 44.514' DKK (T.D. SPECIALITY FOOD TRADING ApS (Nu: ROBERT DAMKJÆR HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.426' DKK (Q Pigs A/S (Nu: Quality Pigs A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Tove Bang Smidt.