Johnni Bent Plambeck Hansen
Karrieren startede hos: | PLAMBECK ApS. MURERFORRETNING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.211' DKK PLAMBECK HOLDING A/S (2020-21) |
Største underskud: | -10.257' DKK EJENDOMSSELSKABET BALLERUP BYVEJ 222 ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 77.759' DKK PLAMBECK HOLDING A/S (2021-22) |
Største gæld: | 24.358' DKK EJENDOMSSELSKABET BALLERUP BYVEJ 222 ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos Naturskolen MIR ApS (2019) |
Seed: 212572744
Det hele begyndte for længe siden i PLAMBECK ApS. MURERFORRETNING (tidligere PAN-VISTA SPROGSKOLE A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Johnni Bent Plambeck Hansen i 48 år 1 måned, inden stoppet d. 15. december 2021.
Nu opererer virksomheden indenfor murere. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et underskud på 324' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MURERMESTER JOHNNI BENT PLAMBECK HANSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
PLAMBECK HOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
FLISE BENT A/S
Via PLAMBECK HOLDING A/S -
Flise Bent Totalentreprise ApS
Via FLISE BENT A/S -
PLAMBECK ApS. MURERFORRETNING
Via PLAMBECK HOLDING A/S -
HERLEV HOVEDGADE 203 B ApS
Via PLAMBECK HOLDING A/S -
EJENDOMSSELSKABET BALLERUP BYVEJ 222 ApS
Via PLAMBECK HOLDING A/S
Direktørposter (5)
-
PLAMBECK HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.1984 -
PLAMBECK ApS. MURERFORRETNING
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.10.1973 -
HERLEV HOVEDGADE 203 B ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.03.2006 -
EJENDOMSSELSKABET BALLERUP BYVEJ 222 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2010 -
Præstegården Ledøje Bygade 23 A-B ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2015
Bestyrelsesposter (4)
-
FLISE BENT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.06.2024 -
PLAMBECK HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.1984 -
MRWM Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.01.2016 -
Flise Bent Totalentreprise ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.10.2018
Tidslinje (55)
-
FLISE BENT A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
SVENSTRUP SKO AALBORG ApS (Nu: FLISE BENT A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2024
Registreringsdato: 06.06.2024 -
Valdemarsgade 96-100 ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.03.2023
Registreringsdato: 23.03.2023
Blå bog (fortsat)
Johnni har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 50 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
13.08.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
07.03.2006 - Stadig aktiv
Direktør
29.03.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.03.1984 - Stadig aktiv
Ejer
30.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
07.02.1977 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Johnni Bent Plambeck Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PLAMBECK HOLDING A/S (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 71.449' DKK. Gennem sit holdingselskab PLAMBECK HOLDING A/S har Johnni dermed også andele i FLISE BENT A/S (10-14.99%), PLAMBECK ApS. MURERFORRETNING (100%), HERLEV HOVEDGADE 203 B ApS (100%) & EJENDOMSSELSKABET BALLERUP BYVEJ 222 ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Johnni Bent Plambeck Hansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor PLAMBECK HOLDING A/S landede et overskud på 9.211' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor EJENDOMSSELSKABET BALLERUP BYVEJ 222 ApS landede et underskud på 10.257' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 3.957' DKK (SVENSTRUP SKO AALBORG ApS (Nu: FLISE BENT A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 10.257' DKK (EJENDOMSSELSKABET BALLERUP BYVEJ 222 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 71.449' DKK (PLAMBECK HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 215' DKK (PLAMBECK A/S. MURERFORRETNING (Nu: PLAMBECK ApS. MURERFORRETNING)).
En af de forbindelser som går igen i Johnni' netværk er Mads Plambeck.