Rikke Baumgarten Roepstorff
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 1999 - 1. dec. 2007 |
Karrieren startede hos: | Baum Und Pferdgarten I/S (Ejer) |
Største overskud: | 53.019' DKK BAUM HOLDING ApS (2019) |
Største underskud: | -8.150' DKK BAUM HOLDING ApS (2021) |
Største egenkapital: | 58.273' DKK BAUM HOLDING ApS (2019) |
Største gæld: | 45.874' DKK BAUM UND PFERDGARTEN A/S (2022) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos BAUM UND PFERDGARTEN A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af BAUM HOLDING ApS (18 år 7 måneder) |
Seed: 1413447237
Rikke Baumgarten Roepstorff har bla. gået på Danmarks Designskole igennem 5 år fra 1993-1998.
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1999 hos Baum Und Pferdgarten I/S (tidligere BAUM UND PFERGARTEN I/S) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Helle Vibeke Hestehave at Rikke Baumgarten Roepstorff stiftede Baum Und Pferdgarten I/S den dag i januar 1999. Titlen som Ejer og Stifter bestred Rikke i 7 år 3 måneder, før stoppet d. 30. april 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen beklædningsindustri i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. april 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BAUM HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
California HoldCo A/S
Via BAUM HOLDING ApS -
California BidCo A/S
Via California HoldCo A/S -
BAUM UND PFERDGARTEN A/S
Via California BidCo A/S
Direktørposter (1)
-
BAUM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2006
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
BAUM UND PFERDGARTEN ApS (Nu: SELSKABET AF 23. JUNI 2009 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 25.10.2011
Registreringsdato: 25.10.2011 -
BAUM UND PFERDGARTEN ApS (Nu: SELSKABET AF 23. JUNI 2009 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.2011
Registreringsdato: 25.10.2011 -
BAUM UND PFERDGARTEN A/S
Fratrådt som direktørDato: 04.02.2010
Registreringsdato: 04.02.2010
Blå bog (fortsat)
Rikke har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.02.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
07.02.2006 - 25.10.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
05.07.2009 - 04.02.2010
Ejer
30.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via California BidCo A/S -
Stifter og Ejer
01.09.2007 - 01.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2005 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Rikke Baumgarten Roepstorff er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BAUM HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19.100' DKK. Igennem holdingselskabet BAUM HOLDING ApS har Rikke derfor også ejerandele i California HoldCo A/S (15-19.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Rikke Baumgarten Roepstorff, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor BAUM HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 53.019' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor BAUM HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 8.150' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 15.873' DKK (BAUM UND PFERDGARTEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.843' DKK (BAUM HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.100' DKK (BAUM HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.513' DKK (BAUM UND PFERDGARTEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Rikke' netværk er Helle Vibeke Hestehave.