Erik Jakobsen
Karrieren startede hos: | E J OFFSET/ERIK JAKOBSEN (Ejer) |
Største overskud: | 50.004' DKK FULDEN HOLDING ApS (2016-17) |
Største underskud: | -29.427' DKK FULDEN HOLDING ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 199.953' DKK FULDEN HOLDING ApS (2019-20) |
Største gæld: | 6.065' DKK FULDEN HOLDING ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ERIK JAKOBSEN OFFSET AF 1986 ApS (Nu: FULMA A/S) (2022-23) |
Seed: 1415851469
Karrieren I Danmark startede for nu mange år siden hos E J OFFSET/ERIK JAKOBSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Erik Jakobsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Erik i 50 år 8 måneder, før stoppet d. 31. december 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FULDEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
FULMA A/S
Via FULDEN HOLDING ApS -
GABRIEL HOLDING A/S
Via FULDEN HOLDING ApS -
GABRIEL EJENDOMME A/S
Via GABRIEL HOLDING A/S -
GABRIEL A/S
Via GABRIEL HOLDING A/S -
GABRIEL INNOVATION A/S
Via GABRIEL A/S
Direktørposter (2)
-
FULDEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.1996 -
FULMA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.1986
Bestyrelsesposter (1)
-
FULMA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.1986
Tidslinje (10)
-
E J OFFSET/ERIK JAKOBSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
FULMA A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.02.2012
Registreringsdato: 29.02.2012 -
FORLAGET HALFDAN ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.06.2011
Registreringsdato: 22.06.2011
Blå bog (fortsat)
Erik har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 54 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.06.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
21.03.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.1970 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
10.03.1998 - 29.02.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.05.2000 - 22.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Erik Jakobsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FULDEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 141.269' DKK. Gennem holdingselskabet FULDEN HOLDING ApS har Erik derfor også andele i FULMA A/S (100%) samt GABRIEL HOLDING A/S (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Erik Jakobsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor FULDEN HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 50.004' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor FULDEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 29.427' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Anders Hedegaard Petersen.