Sven Høy Westergaard
Karrieren startede hos: | J. KRISTENSEN EJENDOMME ApS (Direktør) |
Største overskud: | 29.423' DKK J. KRISTENSEN EJENDOMME ApS (2017-18) |
Største underskud: | -6.512' DKK ApS KBIL 38 NR. 1726 (Nu: C. DAM ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 225.560' DKK J. KRISTENSEN EJENDOMME ApS (2020-21) |
Største gæld: | 149.656' DKK J. KRISTENSEN EJENDOMME ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos SVEN WESTERGAARDS EJENDOMSADMINISTRATION A/S (2022) |
Seed: 9195210
Karrieren som leder begyndte for alvor for nu flere år siden ved J. KRISTENSEN EJENDOMME ApS som Direktør. Rollen som Direktør havde Sven Høy Westergaard i 31 år 7 måneder, før fratrædelsen den 3. august 2001.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 8.329' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SVEN WESTERGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SW ApS
Via SVEN WESTERGAARD HOLDING ApS -
SVEN WESTERGAARDS EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Via SVEN WESTERGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
SVEN WESTERGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2001 -
SW ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.06.1989
Bestyrelsesposter (2)
-
SVEN WESTERGAARDS EJENDOMSADMINISTRATION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2024 -
SW ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.06.1989
Ejendomme (2)
Tidslinje (61)
-
SVEN WESTERGAARDS EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2024
Registreringsdato: 15.03.2024 -
SVEN WESTERGAARDS EJENDOMSADMINISTRATION A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2024
Registreringsdato: 14.03.2024 -
ApS KBIL 38 NR. 1726 (Nu: C. DAM ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.10.2017
Registreringsdato: 13.10.2017
Blå bog (fortsat)
Sven har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 54 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Reel ejer
21.12.2001 - Stadig aktiv
Ejer
14.05.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
05.06.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.01.2002 - 14.03.2024
Reel ejer
14.08.2009 - 14.12.2022
Bestyrelsesmedlem
15.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1992 - 13.10.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1992 - 13.10.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Sven Høy Westergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SVEN WESTERGAARD HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16.299' DKK. Igennem sit holdingselskab SVEN WESTERGAARD HOLDING ApS har Sven dermed også ejerandele i SW ApS (100%) og SVEN WESTERGAARDS EJENDOMSADMINISTRATION A/S (20-24.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Sven Høy Westergaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Sven Høy Westergaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved ApS KBIL 38 NR. 1726 (Nu: C. DAM ApS) der præsenterede et overskud på 10.654' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem ved ApS KBIL 38 NR. 1725 (Nu: P. JAHN ApS) der præsenterede et underskud på 4.300' DKK.
Sven har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 35 år 3 måneder fra 1989 til i dag hos SW ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 4.102' DKK (ApS KBIL 38 NR. 1725 (Nu: P. JAHN ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 829' DKK (ApS SPKR 4 NR. 1334 (Nu: BRØNDSHOLM A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 43.485' DKK (ApS KBIL 38 NR. 1726 (Nu: C. DAM ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.013' DKK (ApS SPKR 4 NR. 1334 (Nu: BRØNDSHOLM A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Sven' netværk er Michael Tarding.