Per Nellemann Bang
Erhvervsaktiv siden: | 16. jan. 1976 (48 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANPARTSSELSKABET MATR. NR. 2 OØ VIRUM BY, VIRUM (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.447' DKK LL. COLBJØRNSENSGADE 2-4 A/S (2021) |
Største underskud: | -2.110' DKK SPECIALLÆGESELSKABET ØJENLÆGE PER NELLEMANN SØRENSEN ApS (Nu: SPECIALLÆGESELSKABET ØJENLÆGE PER NELLEMANN BANG ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 18.714' DKK LL. COLBJØRNSENSGADE 2-4 A/S (2022) |
Største gæld: | 10.356' DKK LL. COLBJØRNSENSGADE 2-4 A/S (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SPECIALLÆGESELSKABET ØJENLÆGE PER NELLEMANN SØRENSEN ApS (Nu: SPECIALLÆGESELSKABET ØJENLÆGE PER NELLEMANN BANG ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SPECIALLÆGESELSKABET ØJENLÆGE PER NELLEMANN BANG ApS (31 år 4 måneder) |
Seed: 1425272633
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor for længe siden i ANPARTSSELSKABET MATR. NR. 2 OØ VIRUM BY, VIRUM som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Per Nellemann Bang i 12 år 2 måneder, inden stoppet d. 7. april 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1988 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. september 1988.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
SPECIALLÆGESELSKABET ØJENLÆGE PER NELLEMANN BANG ApS
Ejerandel: 100% -
Folkvarsvej 22 I/S v/Jørgen Schramm
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Folkvarsvej 20 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Folkvarsvej 18 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Abel Chthrines Gade 23-25 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
SPECIALLÆGESELSKABET ØJENLÆGE PER NELLEMANN BANG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.1993
Tidslinje (30)
-
UPG EJENDOMME 3 ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.06.2023
Registreringsdato: 27.06.2023 -
LI. COLBJØRNSENSGADE 2-4 HOLDING PNB ApS (Nu: CMRF LLC 3 ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.05.2018
Registreringsdato: 01.05.2018 -
LI. COLBJØRNSENSGADE 2-4 HOLDING PNB ApS (Nu: CMRF LLC 3 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.05.2018
Registreringsdato: 01.05.2018
Blå bog (fortsat)
Per har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 43 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
06.10.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
06.10.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
06.10.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
06.10.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter, Direktør og Ejer
17.05.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor SPECIALLÆGESELSKABET ØJENLÆGE PER NELLEMANN SØRENSEN ApS (Nu: SPECIALLÆGESELSKABET ØJENLÆGE PER NELLEMANN BANG ApS) fremviste et overskud på 2.218' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor SPECIALLÆGESELSKABET ØJENLÆGE PER NELLEMANN SØRENSEN ApS (Nu: SPECIALLÆGESELSKABET ØJENLÆGE PER NELLEMANN BANG ApS) fremviste et underskud på 2.110' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.902' DKK (SPECIALLÆGESELSKABET ØJENLÆGE PER NELLEMANN SØRENSEN ApS (Nu: SPECIALLÆGESELSKABET ØJENLÆGE PER NELLEMANN BANG ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.757' DKK (LL. COLBJØRNSENSGADE 2-4 A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.344' DKK (LL. COLBJØRNSENSGADE 2-4 A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.197' DKK (LI. COLBJØRNSENSGADE 2-4 HOLDING PNB ApS (Nu: CMRF LLC 3 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Jørgen Schramm.