Kurt Klovborg Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 31. dec. 1995 (28 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fyns Køkken og Byggecenter ApS (Ejer) |
Største overskud: | 11.746' DKK ANDELSKASSEN FYNS FOND (2014) |
Største underskud: | -30.068' DKK ANDELSKASSEN FYNS FOND (2015) |
Største egenkapital: | 45.267' DKK ANDELSKASSEN FYNS FOND (2015) |
Største gæld: | 19.274' DKK REFBORG EJENDOMME ApS (2018) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos REFBORG A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af KLOVBORG EJENDOMME I/S (21 år 11 måneder) |
Seed: 512639571
Det hele startede for alvor en dag i 1995 hos Fyns Køkken og Byggecenter ApS (tidligere ApS HVKMD 5. NR. 600) med titlen som Ejer og Direktør. Kurt Klovborg Christiansen købte en part af virksomheden d. 31. december 1995 og havde dermed en andel på 25-33.33%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Kurt af: Helge Klovborg Christiansen. Titlen som Ejer og Direktør har Kurt nu bestreddet i 21 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen reparation af møbler og boligudstyr. Her mere end 21 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et underskud på 21' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KLOVBORG HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Klovborg Ejendomme ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Fyns Køkken og Byggecenter ApS
Via KLOVBORG HOLDING ApS -
KLOVBORG EJENDOMSINVEST ApS
Via KLOVBORG HOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
Fyns Køkken og Byggecenter ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2020 -
REFBORG EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2015 -
Klovborg Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2020 -
KLOVBORG EJENDOMSINVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2020 -
KLOVBORG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2020
Bestyrelsesposter (2)
-
REFBORG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.05.2018 -
KLOVBORG EJENDOMSINVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.06.2020
Tidslinje (23)
-
KLOVBORG HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2021
Registreringsdato: 01.08.2021 -
Klovborg Ejendomme ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2021
Registreringsdato: 01.08.2021 -
KLOVBORG HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: KLOVBORG HOLDING ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2021
Registreringsdato: 31.07.2021
Blå bog (fortsat)
Kurt har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
09.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
29.06.2020 - 31.07.2021
Reel ejer og Direktør
29.06.2020 - Stadig aktiv
Ejer
01.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
23.06.2006 - 31.07.2021
Reel ejer
23.06.2009 - Stadig aktiv
Direktør
15.06.2020 - Stadig aktiv
Ejer
01.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.07.1999 - 31.05.2021
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
03.04.2007 - 14.06.2020
Reel ejer
03.04.2007 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
15.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kurt Klovborg Christiansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KLOVBORG HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.591' DKK. Igennem holdingselskabet KLOVBORG HOLDING ApS har Kurt derfor også ejerandele i Fyns Køkken og Byggecenter ApS (100%) samt KLOVBORG EJENDOMSINVEST ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Kurt Klovborg Christiansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor KLOVBORG HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: KLOVBORG HOLDING ApS) kunne offentliggøre et overskud på 2.061' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor KLOVBORG HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: KLOVBORG HOLDING ApS) kunne offentliggøre et underskud på 288' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.816' DKK (KLOVBORG HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: KLOVBORG HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 21' DKK (ApS HVKMD 5. NR. 600 (Nu: Fyns Køkken og Byggecenter ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.669' DKK (KLOVBORG EJENDOMSINVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.416' DKK (REFBORG A/S).
En af de forbindelser som går igen i Kurt' netværk er Torben Klovborg Christiansen.