Poul Jørgen Antonsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 1981 (42 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Partrederiet Invest I (Ejer) |
Største overskud: | 2.144' DKK ASX 12170 ApS (Nu: ANDREA MARINE (HOLDING) ApS) (2015) |
Største underskud: | -759' DKK ASX 12170 ApS (Nu: ANDREA MARINE (HOLDING) ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 4.191' DKK ASX 12170 ApS (Nu: ANDREA MARINE (HOLDING) ApS) (2015) |
Største gæld: | 3.837' DKK PBH 25.493 ApS (Nu: ANDREA SHIPPING ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos PBH 25.493 ApS (Nu: ANDREA SHIPPING ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af PARTREDERIET DANICA IX (37 år 3 måneder) |
Seed: 2039201045
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1981 ved Partrederiet Invest I (tidligere PARTREDERIET INVEST 1) med titlen som Ejer. Poul Jørgen Antonsen købte en part af virksomheden d. 15. december 1981 og havde dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Poul af: Søren Richard Busch, Uffe Martin Jensen, Jan Morten Steglich-Petersen og 12 andre personer. Rollen som Ejer bestred Poul i 31 år 10 måneder, før stoppet den 31. oktober 2013.
Virksomheden opererede indenfor sø- og kysttransport af gods. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. oktober 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PARTREDERIET DANICA IX
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (21)
-
ASX 12170 ApS (Nu: ANDREA MARINE (HOLDING) ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.12.2016
Registreringsdato: 02.12.2016 -
PARTREDERIET INVEST VII (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.11.2016
Registreringsdato: 28.11.2016 -
ASX 12170 ApS (Nu: ANDREA MARINE (HOLDING) ApS)
Fratrådt som direktørDato: 12.10.2015
Registreringsdato: 12.10.2015
Blå bog (fortsat)
Poul har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
05.06.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Ejer
01.07.1987 - 02.12.2016
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.02.1986 - 28.11.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
13.02.1985 - 31.10.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
16.05.1984 - 31.10.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor ASX 12170 ApS (Nu: ANDREA MARINE (HOLDING) ApS) kunne offentliggøre et overskud på 2.144' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor ASX 12170 ApS (Nu: ANDREA MARINE (HOLDING) ApS) kunne offentliggøre et underskud på 759' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Uffe Martin Jensen.