Leif Skov
Karrieren startede hos: | A/S AF 24/5 1966 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 336.159' DKK AAGE V. JENSEN NATURFOND (2021) |
Største underskud: | -189.539' DKK AAGE V. JENSEN NATURFOND (2022) |
Største egenkapital: | 2.806.420' DKK AAGE V. JENSEN NATURFOND (2023) |
Største gæld: | 286.220' DKK A/S DANSK INVECO (Nu: Dansk Inveco ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos WEFRI A/S (2020) |
Seed: 660925602
Det begyndte for alvor for nu flere år siden ved A/S AF 24/5 1966 (tidligere A/S HOTEL HVIDE HUS, KØGE) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Leif Skov i 36 år 8 måneder, før fratrædelsen den 22. juli 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1992 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 1992.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Sødringholm Land- og Skovbrug
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Sødringholm Land- og Skovbrug I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (4)
-
STOBO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2022 -
STOBO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2022 -
Jumele ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2022 -
VICHEL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (87)
-
Vester Søgade 10 P/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
Vester Søgade 10 P/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.11.2022
Registreringsdato: 16.11.2022 -
STOBO ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.02.2022
Registreringsdato: 12.02.2022
Blå bog (fortsat)
Leif har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 68 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
12.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
30.11.1976 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Leif Skov har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved AAGE V. JENSEN NATURFOND der præsenterede et overskud på 311.274' DKK.
Leif har i alt siddet i bestyrelsen hos 29 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 52 år 7 måneder fra 1959 til 2012 hos Dansk Inveco ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 203.381' DKK (AAGE V. JENSEN NATURFOND).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18.404' DKK (A/S DANSK INVECO (Nu: Dansk Inveco ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.806.420' DKK (AAGE V. JENSEN NATURFOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.697' DKK (VICHEL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Leif' netværk er Mette Skov.