Mette Skov
Karrieren startede hos: | A/S AF 24/5 1966 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 336.159' DKK AAGE V. JENSEN NATURFOND (2021) |
Største underskud: | -189.539' DKK AAGE V. JENSEN NATURFOND (2022) |
Største egenkapital: | 2.806.420' DKK AAGE V. JENSEN NATURFOND (2023) |
Største gæld: | 805.966' DKK Vesco ApS (2019) |
Flest årsværk: | 43 årsværk hos HOTEL COMWELL KØGE STRAND A/S (Nu: COMWELL KØGE STRAND A/S) (2023) |
Seed: 1371462653
Det hele startede for flere år siden ved A/S AF 24/5 1966 (tidligere A/S HOTEL HVIDE HUS, KØGE) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Mette Skov i 37 år 1 måned, før stoppet den 31. december 1992.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 1992.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
VICHEL ApS
Ejerandel: 100% -
STOBO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
STOBO ApS
Via STOBO HOLDING ApS -
Jumele ApS
Via STOBO ApS -
GOVERNANCE IT ApS
Via STOBO ApS
Direktørposter (7)
-
STOBO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2005 -
Dansk Inveco ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.08.2020 -
Jumele ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2016 -
VICHEL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.05.2006 -
RESCO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.08.2020 -
STOBO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2009 -
Kampco ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
AAGE V. JENSEN NATURFOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.01.2021
Tidslinje (76)
-
Partnerselskabet Strandvejen 111, 4600 Køge
Fratrådt som direktørDato: 30.01.2024
Registreringsdato: 30.01.2024 -
Komplementarselskabet Strandvejen 111, 4600 Køge ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.01.2024
Registreringsdato: 30.01.2024 -
HOTEL COMWELL KØGE STRAND A/S (Nu: COMWELL KØGE STRAND A/S) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.2024
Registreringsdato: 30.01.2024
Blå bog (fortsat)
Mette har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 68 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
14.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
07.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
17.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
17.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
17.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Mette Skov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn STOBO HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 28.189' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet STOBO ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Mette Skov, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor RESCO ApS kunne fremvise et overskud på 50.424' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Vesco ApS kunne fremvise et underskud på 135.981' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 203.381' DKK (AAGE V. JENSEN NATURFOND).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 25.313' DKK (RESCO ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.806.420' DKK (AAGE V. JENSEN NATURFOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -849' DKK (GOVERNANCE IT A/S (Nu: GOVERNANCE IT ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Aage V. Jensen Charity Foundation.