Ole Finn Nielsen
Karrieren startede hos: | J.H. SCHULTZ MØNTERGÅRDEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 398.000' DKK HENRIKSEN OG HENRIKSEN INDUSTRI A/S (Nu: H+H INTERNATIONAL A/S) (2022) |
Største underskud: | -283.000' DKK HENRIKSEN OG HENRIKSEN INDUSTRI A/S (Nu: H+H INTERNATIONAL A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 3.395.892' DKK A/S HARALD NYBORG. ISENKRAM- OG SPORTSFORRETNING (Nu: HARALD NYBORG A/S) (2022) |
Største gæld: | 3.483.000' DKK SLP NR. 10.830 A/S (Nu: LEASEPLAN DANMARK A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 183 årsværk hos J.H. SCHULTZ INFORMATION A/S (2023) |
Seed: 223755800
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for flere år siden ved J.H. SCHULTZ MØNTERGÅRDEN A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Ole Finn Nielsen i 81 år, før stoppet den 2. marts 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1989 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 2. august 1989.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HIGH STREET. KENT. KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 28 JUNI 1990 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S HIGH STREET. KENT
Via HIGH STREET. KENT. KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
Direktørposter (1)
-
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 28 JUNI 1990 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.1993
Bestyrelsesposter (3)
-
JAI GROUP HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.07.2001 -
JAI AVIATION ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.01.1978 -
Architectural Colour Tools ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.03.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (384)
-
A/S PSE 38 NR. 1426 (Nu: DAN FILM A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2021
Registreringsdato: 14.06.2021 -
ApS KBIL 38 NR. 2142 (Nu: DAN PICTURES ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2021
Registreringsdato: 14.06.2021 -
JØRGEN LINDE A/S (Nu: JØRGEN LINDE ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2020
Registreringsdato: 16.09.2020
Blå bog (fortsat)
Ole har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 116 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.07.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
24.08.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
24.08.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
15.01.1978 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Finn Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved JØRGEN LINDE A/S (Nu: JØRGEN LINDE ApS) der præsenterede et overskud på 70.776' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved Soliton Systems Development Center Europe A/S der præsenterede et underskud på 42.125' DKK.
Ole har i alt siddet i bestyrelsen hos 167 forskellige selskaber (heraf 49 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 81 år fra 1908 til 1989 hos J.H. SCHULTZ MØNTERGÅRDEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 337.323' DKK (ApS SMBK NR. 1311 (Nu: HARALD FIX A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 283.000' DKK (HENRIKSEN OG HENRIKSEN INDUSTRI A/S (Nu: H+H INTERNATIONAL A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.861.498' DKK (ApS SMBK NR. 1311 (Nu: HARALD FIX A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -29.633' DKK (DKNF 338 ApS (Nu: KID-HOLDING A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Jørgen Kjeld Andersen.