Jens Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1998 (26 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ELLEKOBBEL I/S /HANS & JENS HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 2.586' DKK JH AGRO HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: JH AGRO HOLDING ApS) (2017) |
Største underskud: | -1.580' DKK AGRO SYD INVEST ApS (2014) |
Største egenkapital: | 16.245' DKK SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. (2022-23) |
Største gæld: | 21.621' DKK SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. (2022-23) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jens Hansen (24 år 3 måneder) |
Seed: 1992990747
Det hele begyndte for alvor dengang i 1998 ved ELLEKOBBEL I/S /HANS & JENS HANSEN som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Hans Hansen at Jens Hansen stiftede ELLEKOBBEL I/S /HANS & JENS HANSEN den dag i juli 1998. Rollen som Ejer og Stifter havde Jens i 5 år 11 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2004.
Virksomheden opererede indenfor branchen kornavl. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jens Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.10.2019
Ejendomme (7)
Tidslinje (10)
-
JH AGRO HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: JH AGRO HOLDING ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.09.2024
Registreringsdato: 10.09.2024 -
JH AGRO HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: JH AGRO HOLDING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 10.09.2024
Registreringsdato: 10.09.2024 -
SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.10.2019
Registreringsdato: 23.10.2019
Blå bog (fortsat)
Jens har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
03.07.2006 - 10.09.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
07.07.2006 - 12.11.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.1998 - 30.06.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor JH AGRO HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: JH AGRO HOLDING ApS) fremviste et overskud på 2.586' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor JH AGRO HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: JH AGRO HOLDING ApS) fremviste et underskud på 380' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 60' DKK (AGRO SYD INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 380' DKK (JH AGRO HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: JH AGRO HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.199' DKK (AGRO SYD INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 256' DKK (JH AGRO HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: JH AGRO HOLDING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Henrik Fredslund-petursson.