Morten Walsted
Erhvervsaktiv siden: | 16. nov. 2000 (23 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | MORTEN WALSTED CHRISTENSEN INVEST ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af eduGaim (7 år 2 måneder) |
Seed: 18911443
Karrieren som erhvervsleder startede i 2000 i MORTEN WALSTED CHRISTENSEN INVEST ApS i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Morten Walsted i 5 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 2. november 2006.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 17. april 2007.
Tidslinje (6)
-
eduGaim (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 21.03.2023
Registreringsdato: 21.03.2023 -
eduGaim (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2016
Registreringsdato: 01.01.2016 -
RESTAURATIONSELSKABET SLOTH OG WALSTED ApS (Nu: RESTAURATIONSSELSKABET WALSTED ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.11.2006
Registreringsdato: 20.11.2006
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.01.2016 - 21.03.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
23.11.2000 - 20.11.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.11.2000 - 02.11.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Kristian Holst Nygaard.