Niels Holm
Erhvervsaktiv siden: | 15. jun. 1978 (46 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | OLE HOLM TRANSPORT ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.601' DKK OLE HOLM. TRANSPORT & SPEDITION ApS (Nu: OLE HOLM TRANSPORT ApS) (2022) |
Største underskud: | -2.177' DKK NH RØNNE HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 22.527' DKK EJENDOMSSELSKABET THIDEMANN HOLM MUNCH PETERSENS VEJ 11, RØNNE ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET THIDEMAN HOLM. RØNNE ApS) (2022) |
Største gæld: | 14.039' DKK OLE HOLM. TRANSPORT & SPEDITION ApS (Nu: OLE HOLM TRANSPORT ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos OLE HOLM. TRANSPORT & SPEDITION ApS (Nu: OLE HOLM TRANSPORT ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af OLE HOLM TRANSPORT ApS (46 år 3 måneder) |
Seed: 1622345858
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for længe siden i OLE HOLM TRANSPORT ApS (tidligere OLE HOLM. TRANSPORT & SPEDITION ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Niels Holm nu besiddet i 46 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor vejgodstransport. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 5.977' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NH RØNNE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
NH RØNNE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
EJENDOMSSELSKABET THIDEMAN HOLM. RØNNE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.09.1984
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
OLE HOLM. TRANSPORT & SPEDITION ApS (Nu: OLE HOLM TRANSPORT ApS) (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 20.03.2019
Registreringsdato: 20.03.2019 -
T30 BRØNDBY ApS (Nu: T30 OLE HOLM TRANSPORT ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2012
Registreringsdato: 29.06.2012 -
NH RØNNE HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.05.2008
Registreringsdato: 10.05.2008
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 46 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
10.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.06.1978 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.10.1986 - 20.03.2019
Ejer
30.03.1998 - 20.03.2019
Ejerandel: 5-9.99% -
Reel ejer
05.09.1984 - 01.01.2018
Bestyrelsesmedlem
05.09.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
17.01.2007 - 29.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2001 - 10.05.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor OLE HOLM. TRANSPORT & SPEDITION ApS (Nu: OLE HOLM TRANSPORT ApS) landede et overskud på 2.928' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor NH RØNNE HOLDING ApS landede et underskud på 2.177' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.623' DKK (EJENDOMSSELSKABET THIDEMANN HOLM MUNCH PETERSENS VEJ 11, RØNNE ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET THIDEMAN HOLM. RØNNE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 20.731' DKK (EJENDOMSSELSKABET THIDEMANN HOLM MUNCH PETERSENS VEJ 11, RØNNE ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET THIDEMAN HOLM. RØNNE ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 13.905' DKK (NH RØNNE HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Erik Jørgensen.