Michael Elgaard Warrer
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1996 (27 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hr Michael Elgaard Warrer (Ejer) |
Største overskud: | 3.017.180' DKK NRGI A.M.B.A. (2022) |
Største underskud: | -1.943' DKK NRGI NETSERVICE A/S (2015) |
Største egenkapital: | 7.710.991' DKK NRGI A.M.B.A. (2023) |
Største gæld: | 466.964' DKK NRGI A.M.B.A. (2022) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos NRGI NETSERVICE A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hr Michael Elgaard Warrer (7 år 8 måneder) |
Seed: 1731246950
Det hele begyndte for alvor dengang i 1996 i Hr Michael Elgaard Warrer (tidligere Me Data v/Michael Elgaard Nielsen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Michael Elgaard Warrer der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Michael i 7 år 8 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2004.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2004.
Bestyrelsesposter (1)
-
NRGI A.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 26.04.2022
Tidslinje (9)
-
NRGI A.M.B.A. (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2022
Registreringsdato: 26.04.2022 -
NRGI NETSERVICE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
NRGI NETSERVICE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2015
Registreringsdato: 17.09.2015
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.09.2015 - 31.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.1996 - 30.06.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.11.1998 - 27.06.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.11.1998 - 27.06.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Elgaard Warrer har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i NRGI A.M.B.A. der præsenterede et overskud på 3.017.180' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i NRGI NETSERVICE A/S der præsenterede et underskud på 1.943' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 4 måneder fra 2022 til i dag hos NRGI A.M.B.A..
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Morten Bryder Pedersen.