Birgitte Boisen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1989 (35 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Psykologisk Rådgivning/ Cand. Psych. Birgitte Boisen (Ejer) |
Største overskud: | 196' DKK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING BIRGITTE BOISEN ApS (2023) |
Største underskud: | -147' DKK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING BIRGITTE BOISEN ApS (2022) |
Største egenkapital: | 399' DKK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING BIRGITTE BOISEN ApS (2016) |
Største gæld: | 2.936' DKK Christiansfeldvej 27 ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos PSYKOLOGISK RÅDGIVNING BIRGITTE BOISEN ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Psykologisk Rådgivning/ Cand. Psych. Birgitte Boisen (17 år 8 måneder) |
Seed: 1207434453
Det hele begyndte den dag i 1989 ved Psykologisk Rådgivning/ Cand. Psych. Birgitte Boisen (tidligere Psykologisk Rådgivning v/Birgitte Boisen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Birgitte Boisen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Birgitte i 17 år 8 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2006.
Virksomheden opererede indenfor branchen psykologisk rådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
PSYKOLOGISK RÅDGIVNING BIRGITTE BOISEN ApS
Ejerandel: 100% -
Christiansfeldvej 27 ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Frederikshøj Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (2)
-
Frederikshøj Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2021 -
PSYKOLOGISK RÅDGIVNING BIRGITTE BOISEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Christiansfeldvej 27 ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2021
Registreringsdato: 01.11.2021 -
Frederikshøj Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.10.2021
Registreringsdato: 06.10.2021 -
Frederikshøj Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.10.2021
Registreringsdato: 06.10.2021
Blå bog (fortsat)
Birgitte har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.11.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - 25.04.2007
Ejer og Direktør
26.04.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.1989 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor PSYKOLOGISK RÅDGIVNING BIRGITTE BOISEN ApS landede et overskud på 196' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor PSYKOLOGISK RÅDGIVNING BIRGITTE BOISEN ApS landede et underskud på 147' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 196' DKK (PSYKOLOGISK RÅDGIVNING BIRGITTE BOISEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 159' DKK (Frederikshøj Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 52' DKK (Christiansfeldvej 27 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Birgitte' netværk er Jørgen Bennett Boisen.