Anna Marie Bach Dinesen
Karrieren startede hos: | B.S. FJERKRÆ, ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.685' DKK EBBESTRUP HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | -1.251' DKK PROSOL A.M.B.A (2017) |
Største egenkapital: | 83.737' DKK EBBESTRUP HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 23.968' DKK Bjørnsholm Landbrug ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Bjørnsholm Landbrug ApS (2023) |
Seed: 2087289603
Karrieren som erhvervsleder startede for nu meget længe siden i B.S. FJERKRÆ, ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Anna Marie Bach Dinesen i 21 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 5. september 1995.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 7. september 1999.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EBBESTRUP HOLDING ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Gårdejer Anne Marie Bach Dinesen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (13)
-
EBBESTRUP ApS
Via EBBESTRUP HOLDING ApS -
RAB A/S
Via EBBESTRUP ApS -
RAB III A/S
Via EBBESTRUP ApS -
BoligInvest København - Rødovre IV A/S
Via EBBESTRUP ApS -
Ejendoms- og byggeselskabet Højnæsvej 67 ApS
Via BoligInvest København - Rødovre IV A/S -
Bjørnsholm Landbrug ApS
Via EBBESTRUP ApS -
JOJA ApS
Via EBBESTRUP HOLDING ApS -
SCP INVEST I A/S
Via JOJA ApS -
JANIVA ApS
Via JOJA ApS -
RAB II A/S
Via JOJA ApS -
DINOS A/S
Via EBBESTRUP HOLDING ApS -
DENCRYPT A/S
Via EBBESTRUP HOLDING ApS -
Møllerens Hus A/S
Via EBBESTRUP HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
EBBESTRUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2003
Bestyrelsesposter (3)
-
Bjørnsholm Landbrug ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.11.2020 -
EBBESTRUP HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.12.2020 -
PROSOL A.M.B.A
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.2009
Ejendomme (4)
Tidslinje (31)
-
Ebbestrup Invest ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.02.2022
Registreringsdato: 07.02.2022 -
Ebbestrup Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.02.2022
Registreringsdato: 07.02.2022 -
EBBESTRUP HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.12.2020
Registreringsdato: 08.12.2020
Blå bog (fortsat)
Anna har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 50 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
26.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Ejer
13.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Direktør
30.04.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter og Ejer
01.07.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
18.09.2017 - 07.02.2022
Ejerandel: 100%
Anna Marie Bach Dinesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EBBESTRUP HOLDING ApS (30% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 83.737' DKK. Gennem holdingselskabet EBBESTRUP HOLDING ApS har Anna derfor også andele i EBBESTRUP ApS (100%), JOJA ApS (50-66.65%), DINOS A/S (20-24.99%), JANIVA ApS (50-66.65%), DENCRYPT A/S (5-9.99%) & Møllerens Hus A/S (25-33.33%).
Du kan se koncerndiagram for Anna Marie Bach Dinesen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Anna Marie Bach Dinesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i EBBESTRUP HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 13.685' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i PROSOL A.M.B.A der præsenterede et underskud på 1.251' DKK.
Anna har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 7 måneder fra 1974 til 1995 hos B.S. FJERKRÆ, ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 13.685' DKK (EBBESTRUP HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 242' DKK (Smørsig Produktion Aps).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 83.737' DKK (EBBESTRUP HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.104' DKK (Smørsig Produktion Aps).
En af de forbindelser som går igen i Anna' netværk er Jan Dinesen.