Arne Mørch Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. okt. 1986 (37 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | REVISOR ARNE M JAKOBSEN (Ejer) |
Største overskud: | 27.517' DKK WULFF HOLDING ApS (Nu: Wulff Group A/S) (2020) |
Største underskud: | -2.479' DKK WULFF HOLDING ApS (Nu: Wulff Group A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 216.132' DKK WULFF HOLDING ApS (Nu: Wulff Group A/S) (2023) |
Største gæld: | 89.616' DKK WULFF EJENDOMME ApS (Nu: WULFF EJENDOMME A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: LDM Vejle ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af REVISOR ARNE M JAKOBSEN (20 år 11 måneder) |
Seed: 1459191553
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1986 i REVISOR ARNE M JAKOBSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Arne Mørch Jakobsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Arne i 20 år 11 måneder, inden stoppet d. 30. september 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor revisions- og bogføringsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. september 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ARNE JAKOBSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LDM Vejle ApS
Via ARNE JAKOBSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
LDM Vejle ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.10.2009 -
ARNE JAKOBSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
HOLM HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: LDM Vejle ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2018
Registreringsdato: 01.11.2018 -
A/S IDRÆTSREJSER (Nu: HWA ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2016
Registreringsdato: 07.06.2016 -
RKHOLM STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: HOLM HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2013
Registreringsdato: 03.01.2013
Blå bog (fortsat)
Arne har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
22.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
18.01.2018 - 01.08.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
22.12.2005 - 01.11.2018
Direktør
23.10.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.12.2012 - 31.10.2018
Reel ejer
01.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
03.03.2005 - 07.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Arne Mørch Jakobsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ARNE JAKOBSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 7.358' DKK. Igennem sit holdingselskab ARNE JAKOBSEN HOLDING ApS har Arne dermed også ejerandele i LDM Vejle ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Arne Mørch Jakobsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Arne Mørch Jakobsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem i LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: LDM Vejle ApS) der præsenterede et overskud på 2.187' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i A/S IDRÆTSREJSER (Nu: HWA ApS) der præsenterede et underskud på 30' DKK.
Arne har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 10 måneder fra 2005 til 2018 hos LDM Vejle ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 2.518' DKK (LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: LDM Vejle ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 43' DKK (A/S IDRÆTSREJSER (Nu: HWA ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 216.132' DKK (WULFF HOLDING ApS (Nu: Wulff Group A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -150' DKK (A/S IDRÆTSREJSER (Nu: HWA ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Arne' netværk er Torben Bastrup.