Peter Grandt
Erhvervsaktiv: | 1. maj 1999 - 19. aug. 2021 |
Karrieren startede hos: | GammaForce v/Peter Grandt (Ejer) |
Største overskud: | 558' DKK Grandt Consulting ApS (2016-17) |
Største underskud: | -24' DKK Grandt Consulting ApS (2019) |
Største egenkapital: | 670' DKK Peter Grandt Holding ApS (2019) |
Største gæld: | 341' DKK Grandt Consulting ApS (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Grandt Consulting ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af GammaForce v/Peter Grandt (15 år 7 måneder) |
Seed: 1704328899
Det hele begyndte den dag i 1999 i GammaForce v/Peter Grandt (tidligere EMEDIA V/PETER GRANDT) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Peter Grandt der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Peter i 15 år 7 måneder, inden stoppet d. 9. december 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 9. december 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Peter Grandt Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Grandt Consulting ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Peter Grandt Holding ApS
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Grandt Consulting ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.08.2021
Registreringsdato: 25.08.2021 -
Peter Grandt Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2021
Registreringsdato: 19.08.2021 -
Grandt Consulting ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.11.2019
Registreringsdato: 10.11.2019
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
23.12.2016 - 21.08.2019
Reel ejer
23.12.2016 - Stadig aktiv
Direktør
10.11.2019 - 25.08.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
23.12.2016 - 19.08.2019
Ejer
23.12.2016 - Stadig aktiv
Direktør
10.11.2019 - 19.08.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.1999 - 09.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Peter Grandt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Peter Grandt Holding ApS (100% ejerskab), som i 2019 kunne fremvise en egenkapital på 670' DKK. Gennem sit holdingselskab Peter Grandt Holding ApS har Peter dermed også andele i Grandt Consulting ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Peter Grandt, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor Grandt Consulting ApS landede et overskud på 558' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Grandt Consulting ApS landede et underskud på 24' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Anne Birgitte de Jonquières Gammeljord.