Benny Viggo Hammer
Erhvervsaktiv siden: | 13. jun. 1990 (34 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKOVPLANTESKOLEN HOLMEGAARD A/S (Direktør) |
Største overskud: | 14.784' DKK GRENAA HAVN A/S (2018) |
Største underskud: | -12.828' DKK AQUADJURS A/S (2017) |
Største egenkapital: | 1.999.233' DKK AquaDjurs A/S (2023) |
Største gæld: | 218.437' DKK AquaDjurs A/S (2023) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos AquaDjurs A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SKOVPLANTESKOLEN HOLMEGAARD A/S (34 år 3 måneder) |
Seed: 328560881
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1990 hos SKOVPLANTESKOLEN HOLMEGAARD A/S (tidligere OCTOPUS TRADING GRENAA ApS) med titlen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Direktør har Benny Viggo Hammer nu bestreddet i 34 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med planteformering. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 425' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BENNY HAMMER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SKOVPLANTESKOLEN HOLMEGAARD A/S
Via BENNY HAMMER HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
BENNY HAMMER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2000 -
SKOVPLANTESKOLEN HOLMEGAARD A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.06.1990
Bestyrelsesposter (9)
-
DE DANSKE SKOVDYRKERFORENINGER F.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.11.2019 -
Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.01.2022 -
AquaDjurs A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 14.12.2023 -
DjursSam ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 21.03.2022 -
Vandsam A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.05.2024 -
GRENAA HAVN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.04.2022 -
SKOVPLANTESKOLEN HOLMEGAARD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.06.1990 -
GREEN PRODUCT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.05.2024 -
SKOVDYRKERFORENINGEN NORD-ØSTJYLLAND A.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.10.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (32)
-
GREEN PRODUCT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024 -
Vandsam A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024 -
AQUADJURS A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023
Blå bog (fortsat)
Benny har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
20.12.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Benny Viggo Hammer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BENNY HAMMER HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -120' DKK. Igennem holdingselskabet BENNY HAMMER HOLDING ApS har Benny derfor også ejerandele i SKOVPLANTESKOLEN HOLMEGAARD A/S (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Benny Viggo Hammer, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Benny Viggo Hammer har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos GRENAA HAVN A/S der præsenterede et overskud på 11.904' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos AQUADJURS A/S der præsenterede et underskud på 6.446' DKK.
Benny har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 9 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 34 år 3 måneder fra 1990 til i dag hos SKOVPLANTESKOLEN HOLMEGAARD A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.904' DKK (GRENAA HAVN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.423' DKK (AquaDjurs A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.999.233' DKK (AquaDjurs A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (DjursSam ApS).
En af de forbindelser som går igen i Benny' netværk er Anders Stenumgaard Lind.