Jette Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Frederiksdal Mølle 4 I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Windworld Djurs I/S (16 år 5 måneder) |
Seed: 1734762745
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2000 ved Frederiksdal Mølle 4 I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Niels Ejnar Rytter, Anders Overgaard, Esben Øvle Kristensen, Ole Bilde Christensen, Bodil Rytter, Ida Marie Meldgaard Friis Overgaard, Hanne Høeg Kristensen at Jette Jensen stiftede Frederiksdal Mølle 4 I/S den dag i januar 2000. Rollen som Ejer og Stifter havde Jette i 8 år 11 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2008.
Virksomheden opererede indenfor branchen produktion af elektricitet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Windworld Djurs I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Regnskab og Rådgivning v/Jette Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
PUMPELAGET KRAGSØ
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 30.11.2022
Tidslinje (7)
-
PUMPELAGET KRAGSØ
Tilknyttet som repræsentantDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
Regnskab og Rådgivning v/Jette Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2015
Registreringsdato: 01.02.2015 -
GIC WELLNESS ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2010
Registreringsdato: 26.04.2010
Blå bog (fortsat)
Jette har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
30.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
15.07.2007 - 26.04.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.01.2000 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Jette' netværk er Jan Mikkelsen.