Claus Juul
Erhvervsaktiv siden: | 19. jun. 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | GDS NORD ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.815' DKK Gade & Juul A/S (2021) |
Største underskud: | -692' DKK Mix N' Joy ApS (2015) |
Største egenkapital: | 2.691' DKK GJ Group ApS (2021) |
Største gæld: | 4.973' DKK Gade & Juul A/S (2018) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Gade & Juul Danmark ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Gade & Juul A/S (3 år 9 måneder) |
Seed: 560544932
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2008 ved GDS NORD ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Claus Juul i 1 år 4 måneder, før stoppet den 16. november 2009.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden bygningsfærdiggørelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 16. november 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fam. Juul Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
GJ Group ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Fam. Juul Holding ApS -
Gade & Juul A/S UNDER KONKURS
Via GJ Group ApS -
Gade & Juul Danmark ApS UNDER KONKURS
Via GJ Group ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Gade & Juul A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
Eye print art (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 25.04.2024
Registreringsdato: 25.04.2024 -
Eye print art (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.01.2023
Registreringsdato: 02.01.2023
Blå bog (fortsat)
Claus har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.12.2014 - 30.09.2018
Bestyrelsesmedlem
21.12.2022 - 01.05.2024
Reel ejer
21.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
02.01.2023 - 25.04.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
07.07.2015 - 30.09.2018
Direktør
13.05.2016 - 30.09.2018
Reel ejer
16.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
07.07.2015 - 30.09.2018
Ejer
02.09.2015 - 28.05.2018
Ejer
16.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
14.04.2015 - 30.09.2018
Ejerandel: 25%
Claus Juul ejer desuden også holdingselskabet GJ Group ApS (ejer lige nu 50%). Gennem holdingselskabet GJ Group ApS ejes der også andele i Gade & Juul A/S (100%) og Gade & Juul Danmark ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Claus Juul, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Fam. Juul Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.657' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Henriette Salomonsen Juul.