Henriette Salomonsen Juul
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2010 (14 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gade & Juul Design I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.815' DKK GADE OG JUUL ApS (Nu: Gade & Juul A/S) (2021) |
Største underskud: | -692' DKK Mix N' Joy ApS (2015) |
Største egenkapital: | 2.691' DKK GADE DESIGN HOLDING ApS (Nu: GJ Group ApS) (2021) |
Største gæld: | 4.973' DKK GADE OG JUUL ApS (Nu: Gade & Juul A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Gade og Juul Danmark IVS (Nu: Gade & Juul Danmark ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Gade & Juul Design I/S (13 år 9 måneder) |
Seed: 1189526068
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2010 ved Gade & Juul Design I/S (tidligere Gade og Juul Design I/S) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Dennis Gade Pedersen at Henriette Salomonsen Juul stiftede Gade & Juul Design I/S den dag i august 2010. Rollen som Ejer og Stifter havde Henriette i 13 år 9 måneder, før fratrædelsen den 2. maj 2024.
Virksomheden opererede indenfor branchen detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 2. maj 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fam. Juul Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
GJ Group ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Fam. Juul Holding ApS -
Gade & Juul A/S UNDER KONKURS
Via GJ Group ApS -
Gade & Juul Danmark ApS UNDER KONKURS
Via GJ Group ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
Fam. Juul Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
GJ Group ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
Gade og Juul Danmark IVS (Nu: Gade & Juul Danmark ApS)
Fratrådt som direktørDato: 04.06.2024
Registreringsdato: 04.06.2024
Blå bog (fortsat)
Henriette har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
02.09.2015 - 27.05.2018
Reel ejer
02.09.2015 - 27.05.2018
Ejer
28.05.2018 - 15.12.2022
Direktør
30.09.2018 - 19.08.2024
Ejer
16.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
07.07.2015 - Stadig aktiv
Direktør
26.02.2022 - 19.08.2024
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
25.03.2015 - 04.06.2024
Reel ejer
26.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.08.2010 - 02.05.2024
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
18.03.2014 - 01.05.2024
Reel ejer
23.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Henriette Salomonsen Juul ejer desuden også holdingselskabet GJ Group ApS (ejer lige nu 50%). Gennem holdingselskabet GJ Group ApS ejes der også andele i Gade & Juul A/S (100%) og Gade & Juul Danmark ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Henriette Salomonsen Juul, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor GADE OG JUUL ApS (Nu: Gade & Juul A/S) fremviste et overskud på 1.815' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor Mix N' Joy ApS fremviste et underskud på 692' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henriette' netværk er Claus Juul.