Per Hjorth Tolboe
Erhvervsaktiv siden: | 4. feb. 2000 (24 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Duotex I/S (Ejer) |
Største overskud: | 28.411' DKK REFBÆKSGAARD ApS (2021-22) |
Største underskud: | -8.157' DKK TOLBOE HOLDING ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 32.543' DKK TOLBOE HOLDING ApS (2013-14) |
Største gæld: | 60.854' DKK HESSNÆS EJENDOMME ApS (2015) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos MALERIFABRIKKEN A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af TOLBOE HOLDING ApS (18 år 1 måned) |
Seed: 1022943154
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2000 i Duotex I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Jan Kølbek, Jens Peter Lausen at Per Hjorth Tolboe stiftede Duotex I/S den dag i februar 2000. Hvervet som Ejer og Stifter havde Per i 1 år 4 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TOLBOE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
REFBÆKSGAARD ApS
Via TOLBOE HOLDING ApS -
SCANDINAVIAN ART FACTORY ApS
Via TOLBOE HOLDING ApS -
FLEXIART HOLDING ApS
Via TOLBOE HOLDING ApS -
MALERIFABRIKKEN A/S
Via FLEXIART HOLDING ApS -
FLEXIART ApS
Via FLEXIART HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
FLEXIART ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.04.2012 -
REFBÆKSGAARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2011 -
FLEXIART HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.02.2012 -
TOLBOE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.08.2006
Bestyrelsesposter (2)
-
SCANDINAVIAN ART FACTORY ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.02.2010 -
MALERIFABRIKKEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2010
Tidslinje (53)
-
HESSNÆS EJENDOMME ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.07.2022
Registreringsdato: 06.07.2022 -
REFBÆKSGAARD ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
ECOPEOPLE ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.12.2019
Registreringsdato: 02.12.2019
Blå bog (fortsat)
Per har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.12.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3% -
Bestyrelsesmedlem
25.02.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,7% -
Ejer og Direktør
08.08.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
24.06.2014 - 30.06.2015
Direktør
26.06.2014 - 06.07.2022
Reel ejer
01.07.2015 - 06.12.2022
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
14.08.2009 - 01.01.2021
Reel ejer
10.10.2010 - 31.12.2020
Direktør
20.09.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Per Hjorth Tolboe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TOLBOE HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 923' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet FLEXIART HOLDING ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Per Hjorth Tolboe, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor REFBÆKSGAARD ApS fremviste et overskud på 28.411' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor TOLBOE HOLDING ApS fremviste et underskud på 8.157' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Susanne Elisabeth Tolboe.