Susanne Elisabeth Tolboe
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2000 (24 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Malerifabrikken (Ejer) |
Største overskud: | 28.411' DKK REFBÆKSGAARD ApS (2021-22) |
Største underskud: | -7.214' DKK REFBÆKSGAARD ApS (2020) |
Største egenkapital: | 5.281' DKK SUSANNE TOLBOE HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 33.160' DKK REFBÆKSGAARD ApS (2019) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos MALERIFABRIKKEN A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af SUSANNE TOLBOE HOLDING ApS (15 år) |
Seed: 1089972707
Det startede for alvor en dag i 2000 hos Malerifabrikken (tidligere Poulsen og Andersen I/S) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Lars Andersen at Susanne Elisabeth Tolboe stiftede Malerifabrikken den dag i april 2000. Titlen som Ejer og Stifter bestred Susanne i 2 år 2 måneder, før stoppet d. 30. juni 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen kunsthandel og gallerivirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SUSANNE TOLBOE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
MALERIFABRIKKEN A/S
Via SUSANNE TOLBOE HOLDING ApS -
SCANDINAVIAN ART FACTORY ApS
Via MALERIFABRIKKEN A/S -
FLEXIART HOLDING ApS
Via SUSANNE TOLBOE HOLDING ApS -
FLEXIART ApS
Via FLEXIART HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
SUSANNE TOLBOE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.08.2009 -
SCANDINAVIAN ART FACTORY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2010
Bestyrelsesposter (2)
-
SCANDINAVIAN ART FACTORY ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.02.2010 -
MALERIFABRIKKEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.11.2017
Tidslinje (23)
-
REFBÆKSGAARD ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
ECOPEOPLE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.12.2019
Registreringsdato: 02.12.2019 -
MALERIFABRIKKEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.11.2017
Registreringsdato: 03.11.2017
Blå bog (fortsat)
Susanne har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
25.02.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3% -
Ejer og Direktør
26.08.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.09.2011 - 01.01.2021
Reel ejer
01.04.2016 - 01.01.2021
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
18.06.2014 - 02.12.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Susanne Elisabeth Tolboe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SUSANNE TOLBOE HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 701' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet FLEXIART HOLDING ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Susanne Elisabeth Tolboe, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SUSANNE TOLBOE HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 498' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor SUSANNE TOLBOE HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.743' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Per Hjorth Tolboe.