Vigga Louise Svensson
Erhvervsaktiv siden: | 14. feb. 2000 (24 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vigga & Katrine I/S (Ejer) |
Største overskud: | 12.570' DKK VESTERBROGADE 90 ApS (2021-22) |
Største underskud: | -3.905' DKK VIGGA.US A/S (Nu: Gedoe A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 42.586' DKK VESTERBROGADE 90 ApS (2021-22) |
Største gæld: | 35.235' DKK VESTERBROGADE 90 ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos VIGGA.US A/S (Nu: Gedoe A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af ApS AF 6. AUGUST 2010 (9 år 10 måneder) |
Seed: 1268137839
Karrieren som leder begyndte den dag i 2000 ved Vigga & Katrine I/S (tidligere Vigga Svensson Maja Hussain-Engbjerg Katrine Colette) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Maya Hussain-Engberg, Katrine Collette at Vigga Louise Svensson stiftede Vigga & Katrine I/S den dag i februar 2000. Rollen som Ejer og Stifter havde Vigga i 6 år 10 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2006.
Virksomheden opererede indenfor branchen babyudstyrs- og børnetøjsforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
RØNSHOLDT SVENSSON HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Vigga Svensson
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Continued ApS
Via RØNSHOLDT SVENSSON HOLDING ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
Continued ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.03.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (33)
-
Vipes IVS (Nu: Continued ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.03.2022
Registreringsdato: 30.03.2022 -
Continued ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2022
Registreringsdato: 30.03.2022 -
VIGGA.US A/S (Nu: Gedoe A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2019
Registreringsdato: 18.03.2019
Blå bog (fortsat)
Vigga har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. I en karriere som har varet i mere end 24 år 7 måneder, har Vigga bla. Arbejdet indenfor felter som Start-ups, Public Speaking, Startup Development, Entrepreneurship og Business Modeling.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
07.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
28.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.09.2017 - 30.03.2022
Reel ejer
20.09.2017 - 03.07.2019
Reel ejer
04.07.2019 - 10.01.2022
Reel ejer
11.01.2022 - 30.03.2022
Bestyrelsesmedlem
30.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,27% -
Reel ejer
29.04.2016 - 20.11.2019
Ejerandel: 29,9% -
Direktør
09.05.2014 - 23.01.2018
Bestyrelsesmedlem
30.04.2015 - 23.05.2016
Bestyrelsesmedlem
18.10.2017 - 18.03.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Vigga Louise Svensson er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RØNSHOLDT SVENSSON HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -222' DKK. Gennem sit holdingselskab RØNSHOLDT SVENSSON HOLDING ApS har Vigga dermed også andele i Continued ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Vigga Louise Svensson, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor RØNSHOLDT SVENSSON HOLDING ApS landede et overskud på 480' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor VIGGA.US A/S (Nu: Gedoe A/S) landede et underskud på 3.905' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 3.165' DKK (VESTERBROGADE 90 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 39.541' DKK (VESTERBROGADE 90 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -833' DKK (Vipes IVS (Nu: Continued ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Vigga' netværk er Peter Svensson.