Peter Svensson
Erhvervsaktiv siden: | 9. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sherwood I/S V/Kasper Brink-Jensen og Peter Svensson (Ejer) |
Største overskud: | 650' DKK CIRCLR ApS (2014) |
Største underskud: | -3.905' DKK VIGGA.US A/S (Nu: Gedoe A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 700' DKK CIRCLR ApS (2014) |
Største gæld: | 9.180' DKK VIGGA.US A/S (Nu: Gedoe A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos VIGGA.US A/S (Nu: Gedoe A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af RØNSHOLDT SVENSSON HOLDING ApS (10 år 6 måneder) |
Seed: 1720766200
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2006 i Sherwood I/S V/Kasper Brink-Jensen og Peter Svensson i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Kasper Brink-Jensen at Peter Svensson stiftede Sherwood I/S V/Kasper Brink-Jensen og Peter Svensson den dag i januar 2006. Hvervet som Ejer og Stifter havde Peter i 6 år 7 måneder, inden stoppet d. 31. august 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. august 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RØNSHOLDT SVENSSON HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Continued ApS
Via RØNSHOLDT SVENSSON HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
RØNSHOLDT SVENSSON HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2014 -
Continued ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2023
Tidslinje (21)
-
Continued ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.06.2023
Registreringsdato: 29.06.2023 -
Continued ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
Continued ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.09.2022
Registreringsdato: 29.09.2022
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
20.09.2017 - 31.01.2018
Reel ejer
20.09.2017 - 03.07.2019
Reel ejer
04.07.2019 - 10.01.2022
Reel ejer
11.01.2022 - 30.03.2022
Direktør
29.09.2022 - 01.12.2022
Direktør
29.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,27% -
Direktør
25.02.2014 - 20.11.2019
Reel ejer
29.04.2016 - 20.11.2019
Ejerandel: 29,9% -
Stifter og Ejer
25.11.2013 - 28.03.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
28.08.2014 - 31.08.2017
Bestyrelsesmedlem
30.04.2015 - 18.10.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
25.02.2014 - Stadig aktiv
Ejer
25.11.2015 - 27.04.2016
Ejer
28.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65%
Peter Svensson er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RØNSHOLDT SVENSSON HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -222' DKK. Gennem sit holdingselskab RØNSHOLDT SVENSSON HOLDING ApS har Peter dermed også andele i Continued ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Peter Svensson, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor CIRCLR ApS landede et overskud på 650' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor VIGGA.US A/S (Nu: Gedoe A/S) landede et underskud på 3.905' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 109' DKK (Vipes IVS (Nu: Continued ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -222' DKK (RØNSHOLDT SVENSSON HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -833' DKK (Vipes IVS (Nu: Continued ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Vigga Louise Svensson.