Lars Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1988 (36 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | AUDIO CONSULT ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.942' DKK MALERIFABRIKKEN ApS (Nu: MALERIFABRIKKEN A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -2.897' DKK MALERIFABRIKKEN ApS (Nu: MALERIFABRIKKEN A/S) (2016-17) |
Største egenkapital: | 6.760' DKK LARS ANDERSEN HOLDING VEJLE ApS (2014) |
Største gæld: | 12.406' DKK MALERIFABRIKKEN ApS (Nu: MALERIFABRIKKEN A/S) (2018-19) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos MALERIFABRIKKEN ApS (Nu: MALERIFABRIKKEN A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af LARS ANDERSEN HOLDING VEJLE ApS (15 år) |
Seed: 1370812748
Karrieren som leder startede i 1988 hos AUDIO CONSULT ApS (tidligere ASX 13317 ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Andersen i 2 år 1 måned, før stoppet d. 27. september 1990.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor radio- og tv-forretninger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et underskud på 335' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LARS ANDERSEN HOLDING VEJLE ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
MALERIFABRIKKEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2015 -
LARS ANDERSEN HOLDING VEJLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.08.2009
Bestyrelsesposter (2)
-
SCANDINAVIAN ART FACTORY ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.11.2017 -
MALERIFABRIKKEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.02.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
SCANDINAVIAN ART FACTORY A/S (Nu: SCANDINAVIAN ART FACTORY ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.11.2017
Registreringsdato: 03.11.2017 -
MALERIFABRIKKEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.02.2016
Registreringsdato: 10.02.2016 -
MALERIFABRIKKEN A/S
Tilknyttet som direktørDato: 19.11.2015
Registreringsdato: 19.11.2015
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
26.08.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.06.2002 - 11.11.2010
Direktør
19.11.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
10.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
27.05.2005 - 26.08.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2000 - 30.06.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor MALERIFABRIKKEN ApS (Nu: MALERIFABRIKKEN A/S) kunne fremvise et overskud på 1.942' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor MALERIFABRIKKEN ApS (Nu: MALERIFABRIKKEN A/S) kunne fremvise et underskud på 2.897' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Per Hjorth Tolboe.