Alex Nørgaard Grut
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2000 (24 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nørgaard & Penk I/S (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -473' DKK Purebites ApS (2022) |
Største egenkapital: | -111' DKK Do Good Company ApS (2020-21) |
Største gæld: | 1.420' DKK Purebites ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af NØRGAARD-GRUT HOLDING ApS (9 år 9 måneder) |
Seed: 45757131
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2000 ved Nørgaard & Penk I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Michel Tange Pfeiffer at Alex Nørgaard Grut stiftede Nørgaard & Penk I/S den dag i april 2000. Rollen som Ejer og Stifter bestred Alex i 5 år 8 måneder, før stoppet den 31. december 2005.
Virksomheden opererede indenfor anden engroshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
360 Coaching
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Do Good Company ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Purebites ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Do Good Company ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Purebites ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Do Good Company ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023 -
Purebites ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.06.2021
Registreringsdato: 09.06.2021
Blå bog (fortsat)
Alex har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
20.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
09.06.2021 - 20.08.2024
Reel ejer
09.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
19.08.2020 - 15.08.2023
Ejer
19.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.11.2012 - 22.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.12.2005 - 20.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Alex Nørgaard Grut er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Do Good Company ApS (ejer lige nu 100%), som i 2020-21 kunne fremvise en egenkapital på -111' DKK. Gennem holdingselskabet Do Good Company ApS har Alex derfor også andele i Purebites ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Alex Nørgaard Grut, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Purebites ApS kunne fremvise et underskud på 473' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Alex' netværk er John Aslak Jensen.