John Aslak Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 4. maj 2005 (19 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ASLAK COMPANY ApS (Stifter) |
Største overskud: | 1.951' DKK AALBORG CHOKOLADEN ApS (2021) |
Største underskud: | -991' DKK AALBORG CHOKOLADEN ApS (2023) |
Største egenkapital: | 7.255' DKK ASLAK COMPANY ApS (2022) |
Største gæld: | 5.074' DKK AALBORG CHOKOLADEN ApS (2022) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos AALBORG CHOKOLADEN ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af ASLAK COMPANY ApS (19 år 4 måneder) |
Seed: 860925513
Det startede i 2005 ved ASLAK COMPANY ApS (tidligere CAFE ARKIVET ApS) i rollen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle har John Aslak Jensen nu bestreddet i 19 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 891' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ASLAK COMPANY ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
AALBORG CHOKOLADEN ApS
Via ASLAK COMPANY ApS -
Aalborg Chokoladen Store ApS
Via ASLAK COMPANY ApS -
Purebites ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via ASLAK COMPANY ApS
Direktørposter (3)
-
ASLAK COMPANY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2005 -
AALBORG CHOKOLADEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2006 -
Aalborg Chokoladen Store ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2015
Tidslinje (6)
-
Purebites ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Purebites ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.06.2021
Registreringsdato: 09.06.2021 -
Aalborg Chokoladen Store ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.07.2015
Registreringsdato: 09.07.2015
Blå bog (fortsat)
John har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
09.07.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
04.05.2005 - Stadig aktiv
Ejer
24.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.06.2021 - 20.08.2024
Reel ejer
09.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
John Aslak Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ASLAK COMPANY ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.358' DKK. Gennem holdingselskabet ASLAK COMPANY ApS har John derfor også andele i AALBORG CHOKOLADEN ApS (100%), Aalborg Chokoladen Store ApS (100%) og Purebites ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for John Aslak Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor AALBORG CHOKOLADEN ApS kunne fremvise et overskud på 1.951' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor AALBORG CHOKOLADEN ApS kunne fremvise et underskud på 991' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 991' DKK (AALBORG CHOKOLADEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.358' DKK (ASLAK COMPANY ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -270' DKK (Aalborg Chokoladen Store ApS).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Alex Nørgaard Grut.