Torben Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Tomatec v/Torben Jørgensen (Ejer) |
Største overskud: | 24.867' DKK DASPOS A/S (2016) |
Største underskud: | -2.413' DKK TORBEN JØRGENSEN HOLDING ApS (Nu: JOSTI ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 23.950' DKK DASPOS A/S (2016) |
Største gæld: | 22.261' DKK DASPOS INTERNATIONAL ApS (2016) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos DASPOS A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOMPLEMENTARSELSKABET ÅRHUS SV 2004 ApS (18 år 3 måneder) |
Seed: 1209103790
Det hele startede i 2000 i Tomatec v/Torben Jørgensen (tidligere Torben Jørgensen) i rollen som Ejer. Torben Jørgensen erhvervede virksomheden Tomatec v/Torben Jørgensen d. 1. september 2000. Torben der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer bestred Torben i 16 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JOSTI ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Rederiet TORLAU ApS
Via JOSTI ApS -
Slusens Bådbyggeri ApS
Via JOSTI ApS -
WEGSol ApS
Via JOSTI ApSNyt selskab
Direktørposter (4)
-
DASPOS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2010 -
JOSTI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2010 -
DASPOS INTERNATIONAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.04.2013 -
Rederiet TORLAU ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
DASPOS INTERNATIONAL ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
DASPOS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
K/S ÅRHUS SV (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024
Blå bog (fortsat)
Torben har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
11.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.07.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
09.04.2013 - 03.09.2024
Direktør
09.04.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 48% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
29.06.2010 - 03.09.2024
Direktør
29.06.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.12.2016 - 03.09.2024
Ejerandel: 48%
Torben Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JOSTI ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.191' DKK. Gennem holdingselskabet JOSTI ApS har Torben derfor også andele i Rederiet TORLAU ApS (50-66.65%), Slusens Bådbyggeri ApS (33.34-49.99%) & WEGSol ApS (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Torben Jørgensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor DASPOS A/S kunne fremvise et overskud på 24.867' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor TORBEN JØRGENSEN HOLDING ApS (Nu: JOSTI ApS) kunne fremvise et underskud på 2.413' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.561' DKK (DASPOS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.413' DKK (TORBEN JØRGENSEN HOLDING ApS (Nu: JOSTI ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.803' DKK (DASPOS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -924' DKK (Rederiet TORLAU ApS).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Flemming Bekker.