Flemming Bekker
Karrieren startede hos: | Q8 DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 357.334' DKK KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S (Nu: Q8 DANMARK A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -55.356' DKK KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S (Nu: Q8 DANMARK A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 2.290.926' DKK KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S (Nu: Q8 DANMARK A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 1.256.784' DKK KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S (Nu: Q8 DANMARK A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 808 årsværk hos KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S (Nu: Q8 DANMARK A/S) (2013-14) |
Seed: 1015791092
Karrieren i erhvervslivet begyndte for mange år siden hos Q8 DANMARK A/S (tidligere KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Flemming Bekker i 63 år 9 måneder, inden stoppet den 18. april 1988.
I dag opererer virksomheden indenfor servicestationer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 viste et overskud på 255.841' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FLB INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
FLB INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2005
Bestyrelsesposter (2)
-
HN GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.02.2020 -
JTT CONVEYING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.05.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (36)
-
DASPOS INTERNATIONAL ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
DASPOS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
HN GROUP A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.02.2020
Registreringsdato: 18.02.2020
Blå bog (fortsat)
Flemming har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 82 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
14.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.04.2013 - 03.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.06.2010 - 03.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor TAJCO A/S landede et overskud på 24.656' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor TAJCO A/S landede et underskud på 12.999' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 255.841' DKK (KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S (Nu: Q8 DANMARK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10.620' DKK (SEALAND CAPITAL A/S (Nu: SEALAND CAPITAL ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 2.100.768' DKK (KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S (Nu: Q8 DANMARK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -16.203' DKK (SEALAND CAPITAL A/S (Nu: SEALAND CAPITAL ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Torben Jørgensen.