Jonas Lupnov Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Jonas & Co. v/J L Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 6.367' DKK JONAS & CO. A/S (Nu: Scandinavian Transport & Logistics A/S) (2021) |
Største underskud: | -4.551' DKK FABRIKSPARKEN 3 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 7.306' DKK JONAS & CO. A/S (Nu: Scandinavian Transport & Logistics A/S) (2022) |
Største gæld: | 14.970' DKK FABRIKSPARKEN 3 ApS (2021) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos JONAS & CO. A/S (Nu: Scandinavian Transport & Logistics A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Scandinavian Transport & Logistics A/S (18 år 9 måneder) |
Seed: 1173211789
Karrieren som erhvervsleder startede i 2000 i Jonas & Co. v/J L Andersen (tidligere Andersen Transport v/Jonas Lupnov Andersen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jonas Lupnov Andersen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jonas i 4 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 26. juni 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen flytteforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 26. juni 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JONAS A HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Scandinavian Transport & Logistics A/S UNDER KONKURS
Via JONAS A HOLDING ApS -
Flyttefirmaet Jonas A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via Scandinavian Transport & Logistics A/S -
ABC Mandskab ApS
Via JONAS A HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
JONAS A HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.07.2010 -
ABC Mandskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Aktieselskabet af 15. september 2023 (Nu: Flyttefirmaet Jonas A/S)
Fratrådt som direktørDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024 -
Aktieselskabet af 15. september 2023 (Nu: Flyttefirmaet Jonas A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024 -
JONAS & CO. A/S (Nu: Scandinavian Transport & Logistics A/S)
Fratrådt som direktørDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024
Blå bog (fortsat)
Jonas har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.07.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.09.2023 - 15.04.2024
Reel ejer
15.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.06.2005 - 08.04.2024
Reel ejer
20.07.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
04.04.2016 - 26.01.2022
Ejerandel: 50%
Jonas Lupnov Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JONAS A HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 174' DKK. Gennem holdingselskabet JONAS A HOLDING ApS har Jonas derfor også andele i Scandinavian Transport & Logistics A/S (100%) & ABC Mandskab ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Jonas Lupnov Andersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor JONAS & CO. A/S (Nu: Scandinavian Transport & Logistics A/S) kunne fremvise et overskud på 6.367' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor JONAS A HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 546' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 989' DKK (FABRIKSPARKEN 3 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 546' DKK (JONAS A HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.115' DKK (FABRIKSPARKEN 3 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 31' DKK (ABC Mandskab ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Poul Ervin Lupnov.