Poul Ervin Lupnov
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Scandinavian Transport & Logistics A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.367' DKK JONAS & CO. A/S (Nu: Scandinavian Transport & Logistics A/S) (2021) |
Største underskud: | -4.551' DKK FABRIKSPARKEN 3 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 7.306' DKK JONAS & CO. A/S (Nu: Scandinavian Transport & Logistics A/S) (2022) |
Største gæld: | 14.970' DKK FABRIKSPARKEN 3 ApS (2021) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos JONAS & CO. A/S (Nu: Scandinavian Transport & Logistics A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Scandinavian Transport & Logistics A/S (17 år 5 måneder) |
Seed: 669818899
Det begyndte for alvor dengang i 2005 ved Scandinavian Transport & Logistics A/S (tidligere JONAS & CO. A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Poul Ervin Lupnov i 17 år 5 måneder, før fratrædelsen den 21. december 2022.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor flytteforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 kunne fremvise et overskud på 6.367' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 8. april 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lup Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FABRIKSPARKEN 3 ApS
Via Lup Holding ApS
Direktørposter (2)
-
FABRIKSPARKEN 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2009 -
Lup Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
JONAS & CO. A/S (Nu: Scandinavian Transport & Logistics A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2022
Registreringsdato: 21.12.2022 -
FABRIKSPARKEN 3 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.12.2020
Registreringsdato: 18.12.2020 -
Lup Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.12.2020
Registreringsdato: 18.12.2020
Blå bog (fortsat)
Poul har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
23.06.2009 - 08.04.2024
Direktør
23.06.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 67% -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2005 - 21.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
22.12.2008 - 02.09.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.2006 - 30.11.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Poul Ervin Lupnov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lup Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.920' DKK. Igennem sit holdingselskab Lup Holding ApS har Poul dermed også ejerandele i FABRIKSPARKEN 3 ApS (66.66-89.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Poul Ervin Lupnov, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor FABRIKSPARKEN 3 ApS fremviste et overskud på 1.966' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor FABRIKSPARKEN 3 ApS fremviste et underskud på 4.551' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 989' DKK (FABRIKSPARKEN 3 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.920' DKK (Lup Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.115' DKK (FABRIKSPARKEN 3 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Rune Lupnov Andersen.