Rune Lupnov Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Scandinavian Transport & Logistics A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.367' DKK JONAS & CO. A/S (Nu: Scandinavian Transport & Logistics A/S) (2021) |
Største underskud: | -4.551' DKK FABRIKSPARKEN 3 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 7.306' DKK JONAS & CO. A/S (Nu: Scandinavian Transport & Logistics A/S) (2022) |
Største gæld: | 14.970' DKK FABRIKSPARKEN 3 ApS (2021) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos JONAS & CO. A/S (Nu: Scandinavian Transport & Logistics A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Scandinavian Transport & Logistics A/S (17 år 5 måneder) |
Seed: 726466098
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2005 hos Scandinavian Transport & Logistics A/S (tidligere JONAS & CO. A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Rune Lupnov Andersen i 17 år 5 måneder, før stoppet d. 21. december 2022.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor flytteforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 kunne vise et overskud på 6.367' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 8. april 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Rutech ApS
Ejerandel: 100% -
Rune A Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FABRIKSPARKEN 3 ApS
Via Rune A Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Rutech ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2016 -
Rune A Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2021
Tidslinje (6)
-
JONAS & CO. A/S (Nu: Scandinavian Transport & Logistics A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2022
Registreringsdato: 21.12.2022 -
Rune A Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.01.2021
Registreringsdato: 25.01.2021 -
Rune A Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.01.2021
Registreringsdato: 25.01.2021
Blå bog (fortsat)
Rune har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
29.04.2016 - Stadig aktiv
Ejer
30.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2005 - 21.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Rune Lupnov Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rune A Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -19' DKK. Igennem holdingselskabet Rune A Holding ApS har Rune derfor også ejerandele i FABRIKSPARKEN 3 ApS (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Rune Lupnov Andersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Rutech ApS kunne offentliggøre et overskud på 401' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Rune A Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 27' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 989' DKK (FABRIKSPARKEN 3 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 27' DKK (Rune A Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.115' DKK (FABRIKSPARKEN 3 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -19' DKK (Rune A Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rune' netværk er Poul Ervin Lupnov.