Helle Salomon
Erhvervsaktiv siden: | 6. apr. 1984 (40 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | PAUL SALOMON ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 568' DKK INVESTERINGSSELSKABET AF 28. JUNI 1995 A/S (Nu: INVESTERINGSSELSKABET AF 28. JUNI 1995 ApS) (2015) |
Største underskud: | -3' DKK INVESTERINGSSELSKABET AF 28. JUNI 1995 A/S (Nu: INVESTERINGSSELSKABET AF 28. JUNI 1995 ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 2.408' DKK INVESTERINGSSELSKABET AF 28. JUNI 1995 A/S (Nu: INVESTERINGSSELSKABET AF 28. JUNI 1995 ApS) (2015) |
Største gæld: | 139' DKK INVESTERINGSSELSKABET AF 28. JUNI 1995 A/S (Nu: INVESTERINGSSELSKABET AF 28. JUNI 1995 ApS) (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af INVESTERINGSSELSKABET AF 28. JUNI 1995 ApS (29 år 3 måneder) |
Seed: 1015350550
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1984 i PAUL SALOMON ApS (tidligere PAUL SALOMONSEN A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Helle Salomon i 19 år 1 måned, før fratrædelsen d. 28. maj 2003.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor agenturhandel med blandet sortiment. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 5. juli 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 28. JUNI 1995 ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
I/S BELGIENS VEJ 1 A
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. AUGUST 1998 ApS
Via INVESTERINGSSELSKABET AF 28. JUNI 1995 ApS -
K/S RESTAURANT STOREBÆLT
Via RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. AUGUST 1998 ApS
Direktørposter (1)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 28. JUNI 1995 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2003
Bestyrelsesposter (1)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 28. JUNI 1995 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.1995
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
Lægerne Helle Salomon og Jesper Meyer (Nu: Lægerne på Kirke Værløsevej I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022 -
I/S BELGIENS VEJ 1 A (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 27.10.2017
Registreringsdato: 27.10.2017 -
EJENDOMSAKTIESELSKABET MATR. NR. 18 DU. HERLEV BY
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2008
Registreringsdato: 27.08.2008
Blå bog (fortsat)
Helle har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
07.04.2006 - Stadig aktiv
Ejer
27.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.06.1995 - Stadig aktiv
Direktør
28.05.2003 - Stadig aktiv
Ejer
08.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,32% -
Stifter og Ejer
01.10.2000 - 30.06.2022
Reel ejer
01.12.2017 - 01.07.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
26.05.2004 - 27.08.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.10.2001 - 01.09.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Helle Salomon er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn INVESTERINGSSELSKABET AF 28. JUNI 1995 ApS (33,32% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.243' DKK. Igennem holdingselskabet INVESTERINGSSELSKABET AF 28. JUNI 1995 ApS har Helle derfor også ejerandele i RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. AUGUST 1998 ApS (20-24.99%) & K/S RESTAURANT STOREBÆLT (20-24.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Helle Salomon, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Helle Salomon har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i INVESTERINGSSELSKABET AF 28. JUNI 1995 A/S (Nu: INVESTERINGSSELSKABET AF 28. JUNI 1995 ApS) der præsenterede et overskud på 568' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i INVESTERINGSSELSKABET AF 28. JUNI 1995 A/S (Nu: INVESTERINGSSELSKABET AF 28. JUNI 1995 ApS) der præsenterede et underskud på 3' DKK.
Helle har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 29 år 3 måneder fra 1995 til i dag hos INVESTERINGSSELSKABET AF 28. JUNI 1995 ApS.
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Søren Salomon.