Aksel Voigt
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 1993 (31 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | VOIGT OG SØRENSEN A/S (Direktør) |
Største overskud: | 15.285' DKK MØLLER & DEVICON A/S (Nu: Syntegon Technology A/S) (2023) |
Største underskud: | -21.885' DKK MØLLER & DEVICON A/S (Nu: Syntegon Technology A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 43.639' DKK AKSEL VOIGT HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 192.090' DKK MØLLER & DEVICON A/S (Nu: Syntegon Technology A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 114 årsværk hos MØLLER & DEVICON A/S (Nu: Syntegon Technology A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af AKSEL VOIGT HOLDING ApS (18 år 7 måneder) |
Seed: 1105748049
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1993 hos VOIGT OG SØRENSEN A/S (tidligere MØLLER OG DEVICON A/S) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Aksel Voigt i 12 år 8 måneder, inden stoppet den 13. februar 2006.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 13. februar 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AKSEL VOIGT HOLDING ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Møllergård ApS
Via AKSEL VOIGT HOLDING ApS -
JMS DK 10 ApS
Via Møllergård ApS
Direktørposter (2)
-
JMS DK 10 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2021 -
AKSEL VOIGT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.02.2006
Bestyrelsesposter (2)
-
KJÆR KNUDSEN HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2017 -
Møllergård ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.08.2019
Tidslinje (33)
-
JMS DK 10 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.06.2021
Registreringsdato: 29.06.2021 -
Lykkegård ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2021
Registreringsdato: 28.06.2021 -
Hjortehøjgaard ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.11.2020
Registreringsdato: 20.11.2020
Blå bog (fortsat)
Aksel har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.08.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
05.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
29.06.2021 - 31.08.2021
Direktør
29.06.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
16.04.2020 - 28.06.2021
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
31.03.2016 - 20.11.2020
Ejerandel: 99,9%
Aksel Voigt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AKSEL VOIGT HOLDING ApS (ejer pt. 99,98%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 43.639' DKK. Igennem sit holdingselskab AKSEL VOIGT HOLDING ApS har Aksel dermed også ejerandele i Møllergård ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Aksel Voigt, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor JMS DK 10 ApS fremviste et overskud på 11.375' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Hjortehøjgaard ApS fremviste et underskud på 815' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 15.285' DKK (MØLLER & DEVICON A/S (Nu: Syntegon Technology A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 39.685' DKK (KJÆR KNUDSEN HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 18.119' DKK (MØLLER & DEVICON A/S (Nu: Syntegon Technology A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Aksel' netværk er Jens Kjær Knudsen.